EP1235824 - ANALOGUES DE LA VITAMINE D [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.03.2005 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.11.2006 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 20.12.2006 [2006/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Galderma Research & Development, S.N.C. 635, route des Lucioles, Sophia Antipolis 06560 Valbonne / FR | [N/P] |
Précédent [2002/36] | Pour tous les Etats désignés Galderma Research & Development, S.N.C. 635, route des Lucioles, Sophia Antipolis 06560 Valbonne / FR | Inventeur(s) | 01 /
BERNARDON, Jean-Michel 21, chemin Plan Bergier F-06650 Le Rouret / FR | [2002/36] | Mandataire(s) | Allab, Myriam, et al L'Oréal Service DIPI 9 Rue Pierre Dreyfus 92110 Clichy / FR | [N/P] |
Précédent [2002/36] | Allab, Myriam (FR), et al L'OREAL Département Propriété Industrielle 6, rue Bertrand Sincholle F-92585 Clichy Cedex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 00985303.7 | 22.11.2000 | [2002/36] | WO2000FR03250 | Numéro de priorité, date | FR19990014783 | 24.11.1999 Format original publié: FR 9914783 | [2002/36] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0138320 | Date: | 31.05.2001 | Langue: | FR | [2001/22] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1235824 | Date: | 04.09.2002 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 31.05.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/36] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1235824 | Date: | 19.05.2004 | Langue: | FR | [2004/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 31.05.2001 | Classification | IPC: | C07D333/16, C07D213/30, A61K31/44, A61K31/381, A61K7/48, A61P17/00 | [2002/36] | CPC: |
A61Q19/00 (EP,US);
C07D333/16 (EP,KR,US);
A61K8/67 (EP,KR,US);
A61P1/02 (EP);
A61P11/06 (EP);
A61P13/12 (EP);
A61P17/00 (EP);
A61P17/06 (EP);
A61P17/08 (EP);
A61P17/10 (EP);
A61P17/14 (EP);
A61P19/02 (EP);
A61P19/08 (EP);
A61P19/10 (EP);
A61P21/00 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P27/00 (EP);
A61P27/02 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P3/02 (EP);
A61P3/10 (EP);
A61P3/14 (EP);
A61P31/18 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P35/02 (EP);
A61P37/00 (EP);
A61P37/02 (EP);
A61P37/06 (EP);
A61P5/00 (EP);
A61P5/14 (EP);
A61P9/00 (EP);
A61P9/10 (EP);
A61Q19/08 (EP,KR,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/36] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VITAMIN D - ANALOGA | [2002/36] | Anglais: | VITAMIN D ANALOGUES | [2002/36] | Français: | ANALOGUES DE LA VITAMINE D | [2002/36] | Entrée dans la phase régionale | 24.06.2002 | Taxe nationale de base payée | 24.06.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.06.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.05.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 24.06.2002 | Requête en examen déposée [2002/36] | 07.11.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.03.2004 | Taxe de délivrance payée | 17.03.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 22.02.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.11.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.11.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | TR | 19.05.2004 | [2006/51] | Cité dans | Recherche internationale | [Y]EP0776881 (CIRD GALDERMA [FR]) [Y] 1,8-14 * abstract *; | [Y]EP0850909 (CIRD GALDERMA [FR]) [Y] 1,8-14 * abstract * * page 2, line 16 - page 4, line 9 *; | [PX]WO0026167 (GALDERMA RES & DEV [FR], et al) [PX] 1-14 * abstract ** example - * |