EP1239769 - DISPOSITIF INGERABLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.04.2004 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.04.2004 | Demande réputée retirée | publié le 09.06.2004 [2004/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Phaeton Research Ltd Mere Way, Ruddington Fields Ruddington Nottingham NG11 6JS / GB | [N/P] |
Précédent [2002/38] | Pour tous les Etats désignés Phaeton Research Ltd Mere Way, Ruddington Fields Ruddington, Nottingham NG11 6JS / GB | Inventeur(s) | 01 /
Houzego, Peter John 8 The Drift Oakington Cambridge CB4 5AD / GB | 02 /
Westland, Duncan James 30 Plumian WAy Balsham Cambridge CB1 6EG / GB | 03 /
Morgan, Peter Neil 21 Bishops Road Cambridge CB2 2NQ / GB | 04 /
Wilding, Ian Robert 10 Glebe Street Beeston Nottingham NG9 1BZ / GB | 05 /
Hirst, Peter, Hanson 47 Charlock Gardens Bingham Nottinghamshire NG13 8UH / GB | [2002/38] | Mandataire(s) | Powell, Timothy John Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | [N/P] |
Précédent [2002/38] | Powell, Timothy John Eric Potter Clarkson, Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00985571.9 | 14.12.2000 | [2002/38] | WO2000GB04814 | Numéro de priorité, date | GB19990030000 | 21.12.1999 Format original publié: GB 9930000 | [2002/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO0145789 | Date: | 28.06.2001 | Langue: | EN | [2001/26] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1239769 | Date: | 18.09.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.06.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.11.2001 | Classification | IPC: | A61B5/07, A61B5/00, A61F2/02, A61M31/00 | [2002/38] | CPC: |
A61M31/002 (EP,US);
A61M25/01 (EP,US);
A61M31/00 (EP,US);
A61F2250/0002 (EP,US);
A61J3/07 (EP,US);
A61M2205/3523 (EP,US);
A61M2210/1042 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/38] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | EINNEHMBARE VORRICHTUNG ZUR FREISETZUNG VON SUBSTANZEN AN DEFINIERTEN ORTEN DES VERDAUUNGSTRAKTES | [2002/38] | Anglais: | INGESTIBLE DEVICE FOR THE RELEASE OF SUBSTANCES AT DISTINCT LOCATIONS IN THE ALIMENTARY CANAL | [2002/38] | Français: | DISPOSITIF INGERABLE | [2002/38] | Entrée dans la phase régionale | 03.05.2002 | Taxe nationale de base payée | 03.05.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.05.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 15.05.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 03.05.2002 | Requête en examen déposée [2002/38] | 14.11.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.03.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.05.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.12.2003 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2004/24] | 07.01.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2004/24] | Demande(s) divisionnaire(s) | EP03078778.2 / EP1398052 | EP08075824.6 / EP2016898 | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.05.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2002 | 03   M06   Taxe payée le   02.05.2003 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE1076322 (JEAN PIERRE PERRENOUD DR) [A] 7-25 * column 3, line 46 - column 4, line 20; figures 1,2 *; | [A]US3659600 (MERRILL EDWARD W) [A] 36 * abstract *; | [A]US4239040 (HOSOYA TAKESHI [JP], et al) [A] 1,3,30,60 * figures 4-6; examples 2,3 *; | [Y]JPS58121938 (FUNAKUBO HIROYASU, et al) [Y] 36-46 * figures 1,2 *; | [YA]US4425117 (HUGEMANN BERHHARD [DE], et al) [Y] 36-46 * column 2, line 40 - column 3, line 10; figures 1,2 * * column 3, line 46 - column 4, line 1 * [A] 1,3,30,60; | [A]DE3339323 (BUSCH ULRICH [DE]) [A] 1,3,30,60 * abstract *; | [A]DE4037043 (HANACK ULRICH DR MED [DE], et al) [A] 47* column 3, lines 8-60; figure 1 *; | [DA]US5167626 (CASPER ROBERT A [US], et al) [DA] 1,3,30,60 * the whole document *; | [Y]US5217449 (YUDA SHUNICHI [JP], et al) [Y] 7-25 * the whole document *; | [DA]US5279607 (SCHENTAG JEROME J [US], et al) [DA] 1,3,30,60 * abstract * * column 4, line 16 - column 5, line 2; figure 1 * * column 5, line 18 - column 6, line 13; figure 2 *; | [DA] - LAMBERT A ET AL, "AUTONOMOUS TELEMETRIC CAPSULE TO EXPLORE THE SMALL BOWEL", MEDICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING AND COMPUTING,GB,PETER PEREGRINUS LTD. STEVENAGE, (19910301), vol. 29, no. 2, ISSN 0140-0118, pages 191 - 196, XP000230962 [DA] 1,3,30,60 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF02447107 | [Y] - MUELLER J S ET AL, "TWO NOVEL TECHNIQUES FOR ENHANCHING POWERING AND CONTROL OF MULTIPLE INDUCTIVELY-POWERED BIOMEDICAL IMPLANTS", IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIRCUITS AND SYSTEMS,US,NEW-YORK, NY: IEEE, (19970609), ISBN 0-7803-3584-8, pages 289 - 292, XP000805394 [Y] 7-25 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ISCAS.1997.608708 | [A] - TOFY MUSSIVAND ET AL, "A TRANSCUTANEOUS ENERGY AND INFORMATION TRANSFER SYSTEM FOR IMPLANTED MEDICAL DEVICES", ASAIO JOURNAL,US,J.B.LIPPINCOTT CO.,HAGERSTOWN,MD, (19950701), vol. 41, no. 3, ISSN 1058-2916, pages 253 - 258, XP000542902 [A] 7-25 * the whole document * | par le demandeur | US5167626 | US5279607 |