EP1259492 - DERIVES DE PIPERAZINE SUBSTITUES UTILISES COMME INHIBITEURS DE LA PROTEINE DE TRANSFERT TRIGLYCERIDE MICROSOMALE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.11.2004 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.11.2004 | Demande réputée retirée | publié le 05.01.2005 [2005/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173 55218 Ingelheim am Rhein / DE | [N/P] |
Précédent [2003/13] | Pour tous les Etats désignés Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG Binger Strasse 173 55218 Ingelheim am Rhein / DE | ||
Précédent [2002/48] | Pour tous les Etats désignés Boehringer Ingelheim Pharma KG 55216 Ingelheim am Rhein / DE | Inventeur(s) | 01 /
HECKEL, Armin Geschwister-Scholl-Strasse 71 88400 Biberach / DE | 02 /
LEHMANN-LINTZ, Thorsten Lindenweg 27 88416 Ochsenhausen/Laubach / DE | 03 /
THOMAS, Leo Georg-Schinbain-Strasse 221 88400 Biberach / DE | 04 /
MARK, Michael Hugo-Häring-Strasse 50 88400 Biberach / DE | [2002/48] | Numéro de la demande, date de dépôt | 00987409.0 | 16.12.2000 | [2002/48] | WO2000EP12842 | Numéro de priorité, date | DE1999163235 | 27.12.1999 Format original publié: DE 19963235 | [2002/48] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0147899 | Date: | 05.07.2001 | Langue: | DE | [2001/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1259492 | Date: | 27.11.2002 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 05.07.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 05.07.2001 | Classification | IPC: | C07D241/04, A61P7/00, A61K31/495, C07D405/06, C07D243/08, A61K31/55, C07D401/06 | [2002/48] | CPC: |
C07D233/64 (EP,US);
C07D403/06 (KR);
A61P3/06 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P7/00 (EP);
C07D209/18 (EP,US);
C07D213/56 (EP,US);
C07D219/02 (EP,US);
C07D241/08 (EP,US);
C07D243/08 (EP,US);
C07D295/185 (EP,US);
C07D295/192 (EP,US);
C07D295/205 (EP,US);
C07D295/215 (EP,US);
C07D295/26 (EP,US);
C07D311/84 (EP,US);
C07D317/60 (EP,US);
C07C2601/02 (EP,US);
C07C2601/08 (EP,US);
C07C2601/14 (EP,US);
C07C2602/10 (EP,US);
C07C2603/18 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/48] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | 29.07.2002 | LV | 29.07.2002 | MK | Pas encore payé | RO | 29.07.2002 | SI | 29.07.2002 | Titre | Allemand: | SUBSTITUIERTE PIPERAZINDERIVATE ALS INHIBITOREN DES MTP | [2002/48] | Anglais: | SUBSTITUTED PIPERAZINE DERIVATIVES AS MTP INHIBITORS | [2002/48] | Français: | DERIVES DE PIPERAZINE SUBSTITUES UTILISES COMME INHIBITEURS DE LA PROTEINE DE TRANSFERT TRIGLYCERIDE MICROSOMALE | [2002/48] | Entrée dans la phase régionale | 29.07.2002 | Taxe nationale de base payée | 29.07.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.07.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 25.04.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 29.07.2002 | Requête en examen déposée [2002/48] | 01.07.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/01] | 05.08.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2003 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US5712279 (BILLER SCOTT A [US], et al) [A] 1-10 * claim 1 *; | [A]US5885983 (BILLER SCOTT A [US], et al) [A] 1-10* claim 1 *; | [A]US5965577 (TINO JOSEPH A [US]) [A] 1-10 * claim 1 * |