EP1241988 - DISPOSITIF DE COMPRESSION DES EXTREMITES INFERIEURES A DES FINS D'IMAGERIE MEDICALE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.08.2005 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.11.2009 | Changement - mandataire | publié le 16.12.2009 [2009/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Danielsson, Barbro Almvägen 28 437 40 Lindome / SE | Pour tous les Etats désignés Nicklasson, Thomas Kuttervägen 39 439 35 Onsala / SE | Pour tous les Etats désignés Willen, Jan A.G. Krikonvägen 19 435 43 Mölnlycke / SE | [2002/39] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2002/39] | Mandataire(s) | Inger, Lars Ulf Bosson, et al Valea AB Lindholmspiren 5 417 56 Gothenburg / SE | [N/P] |
Précédent [2009/51] | Inger, Lars Ulf Bosson, et al Valea AB Lindholmspiren 5 417 56 Gothenburg / SE | ||
Précédent [2002/39] | Inger, Lars Ulf Bosson, et al Ström & Gulliksson IP AB Sjöporten 4 417 64 Göteborg / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00989129.2 | 20.12.2000 | [2002/39] | WO2000SE02629 | Numéro de priorité, date | SE19990004662 | 20.12.1999 Format original publié: SE 9904662 | [2002/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0145564 | Date: | 28.06.2001 | Langue: | EN | [2001/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1241988 | Date: | 25.09.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.06.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1241988 | Date: | 20.10.2004 | Langue: | EN | [2004/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 28.06.2001 | Classification | IPC: | A61B6/04, A61B5/055 | [2002/39] | CPC: |
A61B5/4528 (EP,KR,US);
A61B5/055 (EP,KR,US);
A61B5/702 (US);
A61B6/032 (KR);
A61B6/0414 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/39] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | GERÄT ZUR KOMPRESSION DER UNTEREN GLIEDMASSEN ZUR MEDIZINISCHEN BILDGEBUNG | [2002/39] | Anglais: | DEVICE FOR COMPRESSION OF THE LOWER EXTREMITIES FOR MEDICAL IMAGING PURPOSES | [2002/39] | Français: | DISPOSITIF DE COMPRESSION DES EXTREMITES INFERIEURES A DES FINS D'IMAGERIE MEDICALE | [2002/39] | Entrée dans la phase régionale | 08.05.2002 | Taxe nationale de base payée | 08.05.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.05.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.02.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SE | 08.05.2002 | Requête en examen déposée [2002/39] | 29.04.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.08.2004 | Taxe de délivrance payée | 18.08.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 21.07.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 20.10.2004 | BE | 20.10.2004 | CH | 20.10.2004 | CY | 20.10.2004 | FI | 20.10.2004 | FR | 20.10.2004 | IT | 20.10.2004 | LI | 20.10.2004 | NL | 20.10.2004 | SE | 20.10.2004 | TR | 20.10.2004 | IE | 20.12.2004 | LU | 20.12.2004 | MC | 31.12.2004 | DK | 20.01.2005 | GR | 20.01.2005 | ES | 31.01.2005 | PT | 20.03.2005 | [2008/03] |
Précédent [2007/35] | AT | 20.10.2004 | |
BE | 20.10.2004 | ||
CH | 20.10.2004 | ||
CY | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
FR | 20.10.2004 | ||
IT | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
NL | 20.10.2004 | ||
SE | 20.10.2004 | ||
TR | 20.10.2004 | ||
IE | 20.12.2004 | ||
LU | 20.12.2004 | ||
MC | 31.12.2004 | ||
DK | 20.01.2005 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
ES | 31.01.2005 | ||
Précédent [2007/13] | AT | 20.10.2004 | |
BE | 20.10.2004 | ||
CH | 20.10.2004 | ||
CY | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
FR | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
NL | 20.10.2004 | ||
SE | 20.10.2004 | ||
TR | 20.10.2004 | ||
IE | 20.12.2004 | ||
LU | 20.12.2004 | ||
MC | 31.12.2004 | ||
DK | 20.01.2005 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
ES | 31.01.2005 | ||
Précédent [2007/09] | AT | 20.10.2004 | |
BE | 20.10.2004 | ||
CH | 20.10.2004 | ||
CY | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
FR | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
NL | 20.10.2004 | ||
TR | 20.10.2004 | ||
IE | 20.12.2004 | ||
LU | 20.12.2004 | ||
MC | 31.12.2004 | ||
DK | 20.01.2005 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
SE | 20.01.2005 | ||
ES | 31.01.2005 | ||
Précédent [2006/51] | AT | 20.10.2004 | |
BE | 20.10.2004 | ||
CH | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
FR | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
NL | 20.10.2004 | ||
TR | 20.10.2004 | ||
IE | 20.12.2004 | ||
MC | 31.12.2004 | ||
DK | 20.01.2005 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
ES | 31.01.2005 | ||
Précédent [2006/32] | AT | 20.10.2004 | |
BE | 20.10.2004 | ||
CH | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
FR | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
NL | 20.10.2004 | ||
IE | 20.12.2004 | ||
MC | 31.12.2004 | ||
DK | 20.01.2005 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
ES | 31.01.2005 | ||
Précédent [2006/14] | AT | 20.10.2004 | |
BE | 20.10.2004 | ||
CH | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
NL | 20.10.2004 | ||
IE | 20.12.2004 | ||
MC | 31.12.2004 | ||
DK | 20.01.2005 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
ES | 31.01.2005 | ||
Précédent [2006/13] | AT | 20.10.2004 | |
BE | 20.10.2004 | ||
CH | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
NL | 20.10.2004 | ||
IE | 20.12.2004 | ||
MC | 31.12.2004 | ||
DK | 20.01.2005 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
ES | 31.01.2005 | ||
Précédent [2005/51] | AT | 20.10.2004 | |
BE | 20.10.2004 | ||
CH | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
MC | 31.12.2004 | ||
DK | 20.01.2005 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
ES | 31.01.2005 | ||
Précédent [2005/46] | AT | 20.10.2004 | |
CH | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
MC | 31.12.2004 | ||
DK | 20.01.2005 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
ES | 31.01.2005 | ||
Précédent [2005/45] | AT | 20.10.2004 | |
CH | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
MC | 31.12.2004 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
ES | 31.01.2005 | ||
Précédent [2005/36] | AT | 20.10.2004 | |
CH | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
ES | 31.01.2005 | ||
Précédent [2005/27] | CH | 20.10.2004 | |
FI | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
ES | 31.01.2005 | ||
Précédent [2005/26] | CH | 20.10.2004 | |
FI | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
Précédent [2005/25] | CH | 20.10.2004 | |
FI | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
Précédent [2005/24] | FI | 20.10.2004 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US3629581 (SMITH JEFFREY P); | [A]US4202355 (LOEFFLER CECIL W [US]); | [A]US4320749 (HIGHLEY ROBERT D); | [A]US4407277 (ELLISON ARTHUR E [US]); | [A]US5541515 (TSUJITA KAZUHIKO [JP]); | [A]US5562094 (BONUTTI PETER M [US]); | [A]US5810006 (VOTRUBA JAN [US], et al) |