EP1269260 - CONCENTRES LIQUIDES DE BLANCHIMENT-FIXAGE A UN COMPOSANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 27.01.2006 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.01.2006 | Demande réputée retirée | publié le 15.03.2006 [2006/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Trebla Chemical Company 8417 Chapin Industrial Drive St. Louis, MO 63114 / US | [2003/01] | Inventeur(s) | 01 /
PAPAI, Laszlo 523 Elm Crossing Court Ballwin, MO 63021 / US | [2003/01] | Mandataire(s) | Weber, Dieter, et al Weber, Seiffert, Lieke Taunusstrasse 5a 65183 Wiesbaden / DE | [N/P] |
Précédent [2003/01] | Weber, Dieter, Dr., et al Weber, Seiffert, Lieke Taunusstrasse 5a 65183 Wiesbaden / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00989310.8 | 18.12.2000 | [2003/01] | WO2000US34444 | Numéro de priorité, date | US20000477565 | 06.01.2000 Format original publié: US 477565 | US20000715612 | 17.11.2000 Format original publié: US 715612 | [2003/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0150196 | Date: | 12.07.2001 | Langue: | EN | [2001/28] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1269260 | Date: | 02.01.2003 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.07.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 12.07.2001 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.05.2003 | Classification | IPC: | G03C7/42 | [2003/01] | CPC: |
G03C7/421 (EP);
G03C7/42 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/01] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | EINTEILIGES KONZENTRAT EINER BLEICHFIXIERLÖSUNG | [2003/01] | Anglais: | ONE-PART BLEACH-FIX LIQUID CONCENTRATES | [2003/01] | Français: | CONCENTRES LIQUIDES DE BLANCHIMENT-FIXAGE A UN COMPOSANT | [2003/01] | Entrée dans la phase régionale | 09.07.2002 | Taxe nationale de base payée | 09.07.2002 | Taxe de recherche payée | 09.07.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.07.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 31.07.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 09.07.2002 | Requête en examen déposée [2003/01] | 21.04.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.09.2005 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2006/11] | 11.10.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2006/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]GB1286111 (KMS INDUSTRIES INC) [X] 1-23 * example 1 *; | [X]GB1528235 (AGFA GEVAERT AG) [X] 1-23 * page 6, line 78 - line 101 *; | [X]US3620725 (KOSTA JOHN A) [X] 1-23 * page 5, line 41 - line 50 *; | [X]GB1229077 (EASTMAN KODAK COMPANY) [X] 1-23 * claims 1,4 * | Recherche internationale | [X]US3293036 ; | [X]US3879203 ; | [Y]US3702247 ; | [Y]US4814260 |