EP1226553 - SYSTEME ET PROCEDE DE PRODUCTION DE MODELE EN TROIS DIMENSIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.11.2006 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.11.2006 | Demande réputée retirée | publié le 06.12.2006 [2006/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY 10900 Euclid Avenue Cleveland, Ohio 44106 / US | [N/P] |
Précédent [2002/31] | Pour tous les Etats désignés Case Western Reserve University 10900 Euclid Avenue Cleveland, Ohio 44106 / US | Inventeur(s) | 01 /
DEAN, H., David 19801 Malvern Road Shaker Heights, OH 44122 / US | 02 /
RATCHESON, Robert A. 2871 Attleboro Road Shaker Heights, Ohio 44120 / US | [2005/21] |
Précédent [2002/31] | 01 /
DEAN, H., David 19801 Malvern Road Shaker Heights, OH 44122 / US | Mandataire(s) | Kador & Partner Part mbB Corneliusstraße 15 80469 München / DE | [N/P] |
Précédent [2002/31] | Kador & Partner Corneliusstrasse 15 80469 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00989754.7 | 03.11.2000 | [2002/31] | WO2000US41821 | Numéro de priorité, date | US19990163323P | 03.11.1999 Format original publié: US 163323 P | [2002/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO0133511 | Date: | 10.05.2001 | Langue: | EN | [2001/19] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1226553 | Date: | 31.07.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.05.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.12.2001 | Classification | IPC: | G06T17/00 | [2002/31] | CPC: |
G06T17/00 (EP,US);
B33Y80/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/31] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINES DREI-DIMENSIONALEN MODELS | [2002/31] | Anglais: | SYSTEM AND METHOD FOR PRODUCING A THREE-DIMENSIONAL MODEL | [2002/31] | Français: | SYSTEME ET PROCEDE DE PRODUCTION DE MODELE EN TROIS DIMENSIONS | [2002/31] | Entrée dans la phase régionale | 14.05.2002 | Taxe nationale de base payée | 14.05.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.05.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 08.05.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 14.05.2002 | Requête en examen déposée [2002/31] | 22.04.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.12.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.06.2006 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2006/49] | 18.07.2006 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2006/49] | Requête en poursuite de la procédure de: | 21.12.2005 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 21.12.2005 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 11.01.2006 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.05.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2003 | 04   M06   Taxe payée le   01.06.2004 | 30.11.2005 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]GB2324470 (CUSTOMFLEX LIMITED [GB]) [Y] 10,13,14,17 * page 1, line 1 - page 2, line 14 * | [XA] - ZACHOW S ET AL, "Optimized arrangement of osseointegrated implants: a surgical planning system for the fixation of facial prostheses", PROCEEDINGS OF 13TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMPUTER ASSISTED RADIOLOGY AND SURGERY (CARS'99), PARIS, FRANCE, 23-26 JUNE 1999, 1999, Amsterdam, Netherlands, Elsevier Science, Netherlands, ISBN 0-444-50290-4, pages 942 - 946, XP001011404 [X] 1-4,6,7,10,13-15,17 * sections 3, 3.1-3.3 * [A] 5,8,9,11,12,19 | [XA] - NOORDMANS H J ET AL, "Localisation of subdural EEG electrode bundles in an interactive volume rendering framework", MEDICAL IMAGE COMPUTING AND COMPUTER-ASSISTED INTERVENTION - MICCAI'99. SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE. PROCEEDINGS (LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE VOL.1679), CAMBRIDGE, UK, 1999, Berlin, Germany, Springer-Verlag, Germany, (19990919), ISBN 3-540-66503-X, pages 734 - 741, XP001011391 [X] 1-4,6,8 * abstract * * sections 1, 1.1, 2 * [A] 10,11,13-15,17 | [XAY] - WELLS W ET AL, "VIDEO REGISTRATION USING FIDUCIALS FOR SURGICAL ENHANCED REALITY", PROCEEDINGS OF THE ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY,US,NEW YORK, 1EEE, (19931028), vol. CONF. 15, pages 24 - 25, XP000431483 [X] 1-3 * the whole document * [A] 4-9,11,12,15,16,18-20 [Y] 10,13,14,17 |