EP1254178 - SYNTHESE D'UN PUISSANT AGONISTE PARAMAGNETIQUE (EPM-3) DE L'HORMONE STIMULATRICE DU MELANOCYTE $g(a) CONTENANT UN RADICAL LIBRE STABLE DU TYPE ACIDE AMINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 16.06.2006 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.06.2006 | Demande réputée retirée | publié le 19.07.2006 [2006/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico - CNPQ Avenida W3 Norte Quadra 507/B, Bloco B, Edificio CNPq, SEPN CEP-70741-901 Brasilia, DF / BR | [N/P] |
Précédent [2002/45] | Pour tous les Etats désignés Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Technologico - CNPQ Avenida W3 Norte Quadra 507/B, Bloco B, Edificio CNPq, SEPN CEP-70741-901 Brasilia, DF / BR | Inventeur(s) | 01 /
RYUICHI NAKAIE, Clovis Rua 3 de maio 100 CEP-04044-020 Sao Paulo, SP / BR | 02 /
DOS REIS BARBOSA, Simone Rua 3 de maio 100 CEP-04044-020 Sao Paulo, SP / BR | 03 /
MAFFUD CILLI, Eduardo Rua 3 de maio 100 CEP-04004-020 Sao Paulo, SP / BR | 04 /
LAMY-FREUND, Maria, Tereza, Cidade Universitaria Dept. De Fisica CEP-66318 Sao Paulo, SP / BR | 05 /
ITO SIUITI, Amando, Cidade Universitaria Dept. de Fisica CEP-66318 Sao Paulo, SP / BR | 06 /
VISCONTI, Maria, Aparecida, Cidade Universitaria Dept. de Fisiologia CEP-11176 Sao Paulo, SP / BR | 07 /
DE LAURO CASTRUCCI, Ana Maria, Cidade Universitaria Dept. de Fisiologia CEP-11176 Sao Paulo, SP / BR | [2003/03] |
Précédent [2002/45] | 01 /
RYUICHI NAKAIE, Clovis Rua 3 de maio 100 CEP-04044-020 Sao Paulo, SP / BR | ||
02 /
DOS REIS BARBOSA, Simone Rua 3 de maio 100 CEP-04044-020 Sao Paulo, SP / BR | |||
03 /
MAFFUD CILLI, Eduardo Rua 3 de maio 100 CEP-04004-020 Sao Paulo, SP / BR | |||
04 /
LAMY-FREUND, Maria, Tereza, Cidade Universitaria Dept. De Fisica CEP-66318 Sao Paulo, SP / BR | |||
05 /
ITO SIUITI, Amando, Cidade Universitaria Dept. de Fisica CEP-66318 Sao Paulo, SP / BR | |||
06 /
VISCONTI, Maria, Aparecida, Cidade Universitaria Dept. de Fisiologia CEP-11176 Sao Paulo, SP / BR | |||
07 /
DE LEME CASTRUCCI, Ana Maria, Cidade Universitaria Dept. de Fisiologia CEP-11176 Sao Paulo, SP / BR | Mandataire(s) | Barendregt, Frank, et al Exter Polak & Charlouis B.V. (EP&C) P.O. Box 3241 2280 GE Rijswijk / NL | [N/P] |
Précédent [2004/16] | Barendregt, Frank, Drs., et al Exter Polak & Charlouis B.V., P.O. Box 3241 2280 GE Rijswijk / NL | ||
Précédent [2002/45] | van der Kloet-Dorleijn, G.W.F. Exter Polak & Charlouis B.V. P.O. Box 3241 2280 GE Rijswijk / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 00989769.5 | 22.12.2000 | [2002/45] | WO2000BR00161 | Numéro de priorité, date | BR19999906090 | 22.12.1999 Format original publié: BR 9906090 | [2002/45] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO0146217 | Date: | 28.06.2001 | Langue: | EN | [2001/26] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1254178 | Date: | 06.11.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.06.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 17.01.2002 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.06.2004 | Classification | IPC: | C07K14/685, G01N33/532, G01N33/543 | [2004/33] | CPC: |
C07K14/685 (EP,US)
|
Précédent IPC [2002/45] | C07K16/00, C07K1/04, C07K1/06 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/45] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYNTHESE EINES POTENTEN PARAMAGNETISCHEN AGONISTEN (EPM-3) DES MELANOCYTEN STIMULIERENDEN HORMONS BEINHALTEND EINE AMINOSÄUREN-ÄHNLICHES STABILES FREIES RADIKAL | [2002/45] | Anglais: | SYNTHESIS OF A POTENT PARAMAGNETIC AGONIST (EPM-3) OF THE MELANOCYTE STIMULATING HORMONE CONTAINING AMINO ACID-TYPE STABLE FREE RADICAL | [2002/45] | Français: | SYNTHESE D'UN PUISSANT AGONISTE PARAMAGNETIQUE (EPM-3) DE L'HORMONE STIMULATRICE DU MELANOCYTE $g(a) CONTENANT UN RADICAL LIBRE STABLE DU TYPE ACIDE AMINE | [2002/45] | Entrée dans la phase régionale | 22.07.2002 | Taxe nationale de base payée | 22.07.2002 | Taxe de recherche payée | 22.07.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.07.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 03.07.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 22.07.2002 | Requête en examen déposée [2002/45] | 11.07.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 22.01.2006 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2006/29] | 24.02.2006 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2006/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.01.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2002 | 03   M06   Taxe payée le   02.06.2003 | 31.12.2004 | 05   M06   Taxe payée le   28.01.2005 | 31.12.2005 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [PX]WO0049867 (CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLV [BR], et al) [PX] 1-8 * the whole document *; | [A] - AHMED A R H ET AL, "ISOLATION AND PARTIAL PURIFICATION OF A MELANOCYTE-STIMULATING HORMONE RECEPTOR FROM B16 MURINE MELANOMA CELLS A NOVEL APPROACH USING A CLEAVABLE BIOTINYLATED PHOTOACTIVATED LIGAND AND STREPTAVIDIN-COATED MAGNETIC BEADS", BIOCHEMICAL JOURNAL, THE BIOCHEMICAL SOCIETY, LONDON, GB, (1992), vol. 286, ISSN 0264-6021, pages 377 - 382, XP001033867 [A] 1-8 * Experimental * | [A] - BIAGGI, MARCIA H. ET AL, "Melanotropic peptides-lipid bilayer interaction. Comparison of the hormone.alpha.-MSH to a biologically more potent analog", BIOPHYSICAL CHEMISTRY (1997), 67(1-3), 139-149, (1997), XP002283017 [A] 1-8 * Abstract, whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0301-4622(97)00030-6 | [T] - NAKAIE, C. R. ET AL, "Synthesis and pharmacological properties of TOAC-labeled angiotensin and bradykinin analogs", PEPTIDES (NEW YORK, NY, UNITED STATES) (2002), 23(1), 65-70, (2002), XP002282957 [T] 1-8 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0196-9781(01)00580-0 | [T] - NAKAIE^A C R ET AL, "Comparative EPR and fluorescence conformational studies of fully active spin-labeled melanotropic peptides", FEBS LETTERS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, NL, (20010525), vol. 497, no. 2-3, ISSN 0014-5793, pages 103 - 107, XP004250048 [T] 1-8 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0014-5793(01)02449-8 | Recherche internationale | [X] - BARBOSA ET AL., "First synthesis of a fully active spin-labeled peptide hormone", FEBS LETTERS, (199903), vol. 446, pages 45 - 48, XP002942689 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0014-5793(99)00172-6 | [A] - MARCHETTO ET AL., "A novel spin-labeled amino acid derivative for use in peptide synthesis: (9-Fluroenylmethyloxycarbonyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-N-oxyl-4-amino-4-carboxylic acid", J. AM. CHEM. SOC., (1993), vol. 115, pages 11042 - 11043, XP002942688 DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja00076a093 |