19.09.2008 |
Demande réputée retirée |
publié le 22.10.2008 [2008/43] |
31.05.2008 |
Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai |
|
15.12.2007 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
14.12.2007 |
Changement - Etats désignés |
publié le 16.01.2008 [2008/03] |
30.11.2007 |
Changement - classification |
publié le 02.01.2008 [2008/01] |
30.11.2007 |
Changement - classification |
publié le 02.01.2008 [2008/01] |
08.11.2007 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
07.11.2006 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
07.02.2006 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
29.11.2005 |
Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
08.11.2005 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
29.07.2005 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
18.10.2004 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
09.04.2004 |
Changement - Etats désignés |
publié le 26.05.2004 [2004/22] |
16.10.2003 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
22.01.2003 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
|
18.10.2002 |
Taxe annuelle |
|
23.08.2002 |
Changement - inventeur |
publié le 09.10.2002 [2002/41] |
26.07.2002 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 11.09.2002 [2002/37] |
26.07.2002 |
Requête en examen présentée |
publié le 11.09.2002 [2002/37] |
15.05.2002 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
15.05.2002 |
Modification par le demandeur |
|
09.05.2002 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
20.07.2001 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
07.06.2001 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
05.06.2001 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
30.05.2001 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
08.03.2001 |
Données PCT avant la publication européenne |
|