EP1243080 - FILTRE ADAPTE COMBINE A UN INTEGRATEUR PRESENTANT UNE COMPLEXITE MATERIELLE SOUPLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.12.2002 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.12.2002 | Demande réputée retirée | publié le 22.01.2003 [2003/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Golden Bridge Technology, Inc. Suite 190, 185 Route 36 West Long Branch, NJ 07764 / US | [N/P] |
Précédent [2002/39] | Pour tous les Etats désignés Golden Bridge Technology, Inc. Suite 190, 185 Route 36 West Long Branch, NJ 07764 / US | Inventeur(s) | 01 /
YANG, Gang 18 Victoria Drive Eatontown, NJ 07724 / US | 02 /
LI, Don 70 Waterford Avenue Morganville, NJ 07751 / US | [2002/39] | Mandataire(s) | (deleted) | [2002/40] |
Précédent [2002/39] | Bramer-Weger, Elmar, et al Bayer AG Konzernbereich RP, Patente und Lizenzen 51368 Leverkusen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00990938.3 | 15.12.2000 | [2002/39] | WO2000US33902 | Numéro de priorité, date | US19990172150P | 17.12.1999 Format original publié: US 172150 P | US20000185370P | 28.02.2000 Format original publié: US 185370 P | US20000668743 | 25.09.2000 Format original publié: US 668743 | [2002/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0145290 | Date: | 21.06.2001 | Langue: | EN | [2001/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1243080 | Date: | 25.09.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.06.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 21.06.2001 | Classification | IPC: | H04B1/707 | [2002/39] | CPC: |
H04B1/70751 (EP,US);
H04B1/7093 (EP,US);
H04B1/7095 (EP,US);
H04B1/70752 (EP,US);
H04B1/70775 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/39] | Titre | Allemand: | GLEITENDES ANGEPASSTES FILTER MIT FLEXIBELER HARDWAREKOMPLEXITÄT | [2002/39] | Anglais: | SLIDING MATCHED FILTER WITH FLEXIBLE HARDWARE COMPLEXITY | [2002/39] | Français: | FILTRE ADAPTE COMBINE A UN INTEGRATEUR PRESENTANT UNE COMPLEXITE MATERIELLE SOUPLE | [2002/39] | Procédure d'examen | 29.06.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 18.07.2002 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2003/04] | 26.08.2002 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2003/04] | 31.12.2099 | Requête en examen déposée [2002/40] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XP]US6038250 (SHOU GUOLIANG [JP], et al); | [X]US5917829 (HERTZ DAVID [IL], et al); | [X]US4933952 (ALBRIEUX VINCENT [FR], et al); | [A]US5729571 (PARK JONG-HYEON [KR], et al); | [A]US5022046 (MORROW JR ROBERT K [US]) |