14.12.2007 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.01.2008 [2008/03] |
17.11.2006 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.12.2006 [2006/51] |
10.02.2006 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.03.2006 [2006/13] |
18.03.2005 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.05.2005 [2005/18] |
21.01.2005 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 09.03.2005 [2005/10] |
03.12.2004 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.01.2005 [2005/03] |
26.11.2004 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.01.2005 [2005/02] |
12.11.2004 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.12.2004 [2004/53] |
03.09.2004 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.10.2004 [2004/43] |
20.08.2004 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 06.10.2004 [2004/41] |
13.08.2004 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.09.2004 [2004/40] |
30.01.2004 |
Délivrance (prévue) |
publié le 17.03.2004 [2004/12] |
20.01.2004 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
20.01.2004 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
10.01.2004 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
19.12.2003 |
Changement - mandataire |
publié le 04.02.2004 [2004/06] |
27.08.2003 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
11.01.2003 |
Taxe annuelle |
|
05.07.2002 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
|
08.03.2002 |
Liste definitive des désignations |
publié le 24.04.2002 [2002/17] |
15.02.2002 |
Requête en examen présentée |
publié le 03.04.2002 [2002/14] |
15.06.2001 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 01.08.2001 [2001/31] |