EP1120620 - Module d'échange de chaleur, en particulier pour véhicule automobile [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.01.2005 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PT | publié le 16.01.2008 [2008/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés VALEO THERMIQUE MOTEUR 8, rue Louis-Lormand 78321 La Verrière / FR | [2001/31] | Inventeur(s) | 01 /
Avequin, Stéphane 65bis, Avenue de Saint-Cloud 78000 Versailles / FR | 02 /
Gille, Gérard 97, rue Maximilien Robespierre 91550 Paray Vieille Poste / FR | [2001/31] | Mandataire(s) | Rolland, Jean-Christophe Valeo Systèmes Thermiques 8 Rue Louis Lormand BP 517 - La Verrière 78321 Le Mesnil Saint-Denis Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [2004/06] | Rolland, Jean-Christophe Valeo Thermique Moteur, Propriété Industrielle, 8, rue Louis-Lormand 78321 La Verrière / FR | ||
Précédent [2001/31] | Lemaire, Marc Valeo Thermique Moteur, 8, rue Louis Lormand 78321 La Verrière / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 01100874.5 | 16.01.2001 | [2001/31] | Numéro de priorité, date | FR20000001137 | 28.01.2000 Format original publié: FR 0001137 | FR20000010347 | 04.08.2000 Format original publié: FR 0010347 | [2001/31] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1120620 | Date: | 01.08.2001 | Langue: | FR | [2001/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1120620 | Date: | 17.03.2004 | Langue: | FR | [2004/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.05.2001 | Classification | IPC: | F28D1/04, F28F9/00, F28F9/013 | [2001/31] | CPC: |
F28F9/0131 (EP,US);
F28D1/0435 (EP,US);
F28F9/002 (EP,US);
F28D2021/0084 (EP,US);
F28D2021/0094 (EP,US);
F28F2275/085 (EP,US);
Y10T29/4935 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/17] |
Précédent [2001/31] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Wärmeaustauschmodul, insbesondere für Kraftfahrzeuge | [2001/31] | Anglais: | Heat exchange module, more especially for automotive vehicle | [2001/31] | Français: | Module d'échange de chaleur, en particulier pour véhicule automobile | [2001/31] | Procédure d'examen | 18.01.2002 | Requête en examen déposée [2002/14] | 08.09.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.12.2003 | Taxe de délivrance payée | 31.12.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 20.12.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 17.03.2004 | FI | 17.03.2004 | GB | 17.03.2004 | IE | 17.03.2004 | NL | 17.03.2004 | TR | 17.03.2004 | DK | 17.06.2004 | GR | 17.06.2004 | SE | 17.06.2004 | ES | 28.06.2004 | PT | 17.08.2004 | [2008/03] |
Précédent [2006/51] | AT | 17.03.2004 | |
FI | 17.03.2004 | ||
GB | 17.03.2004 | ||
IE | 17.03.2004 | ||
NL | 17.03.2004 | ||
TR | 17.03.2004 | ||
DK | 17.06.2004 | ||
GR | 17.06.2004 | ||
SE | 17.06.2004 | ||
ES | 28.06.2004 | ||
Précédent [2006/13] | AT | 17.03.2004 | |
FI | 17.03.2004 | ||
GB | 17.03.2004 | ||
IE | 17.03.2004 | ||
NL | 17.03.2004 | ||
DK | 17.06.2004 | ||
GR | 17.06.2004 | ||
SE | 17.06.2004 | ||
ES | 28.06.2004 | ||
Précédent [2005/18] | AT | 17.03.2004 | |
FI | 17.03.2004 | ||
GB | 17.03.2004 | ||
IE | 17.03.2004 | ||
DK | 17.06.2004 | ||
GR | 17.06.2004 | ||
SE | 17.06.2004 | ||
ES | 28.06.2004 | ||
Précédent [2005/03] | AT | 17.03.2004 | |
FI | 17.03.2004 | ||
GB | 17.03.2004 | ||
IE | 17.03.2004 | ||
GR | 17.06.2004 | ||
SE | 17.06.2004 | ||
ES | 28.06.2004 | ||
Précédent [2005/02] | AT | 17.03.2004 | |
FI | 17.03.2004 | ||
GB | 17.03.2004 | ||
GR | 17.06.2004 | ||
SE | 17.06.2004 | ||
ES | 28.06.2004 | ||
Précédent [2005/01] | AT | 17.03.2004 | |
FI | 17.03.2004 | ||
GB | 17.03.2004 | ||
GR | 17.06.2004 | ||
SE | 17.06.2004 | ||
Précédent [2004/43] | AT | 17.03.2004 | |
FI | 17.03.2004 | ||
GR | 17.06.2004 | ||
SE | 17.06.2004 | ||
Précédent [2004/41] | FI | 17.03.2004 | |
GR | 17.06.2004 | ||
SE | 17.06.2004 | ||
Précédent [2004/40] | FI | 17.03.2004 | |
SE | 17.06.2004 | Citations: | Recherche | [A]FR1521637 (CHAUSSON USINES SA) [A] 1-14 * page 3, column L, line 37 - column R, line 22; figure 4 *; | [A]DE2300080 (BENTELER WERKE AG) [A] 1-14 * page 3, line 4 - page 4, line 15; figures 1-5 *; | [A]US3938587 (VIAN DAVID R) [A] 1-14 * column 3, line 53 - column 8, line 20; figures 1-14 *; | [A]FR2549945 (VALEO [FR]) [A] 1-14 * page 4, line 31 - page 7, line 9; figures 1-3 *; | [A]DE19628523 (HERBST DONALD [DE]) [A] 1-14 * column 2, line 17 - column 3, line 5; figure 2 *; | [A]US5725047 (LOPEZ ROBERT R [US]) [A] 1-14* column 2, line 43 - column 4, line 43; figures 1-9 *; | [A]US5743328 (SASAKI HIRONAKA [JP], et al) [A] 1-14 * column 16, line 1 - line 24; figures 44,46 * |