Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | JP2001203988 | Dossier mondial | 27.07.2001 | A | Numéro de priorité | Date | JP2000013424 | 21.01.2000 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP1119203 | Dossier mondial | 24.03.2010 | A3 | EP1119203 | 25.07.2001 | A2 | Numéro de priorité | Date | JP2000013424 | 21.01.2000 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US7071991 | 04.07.2006 | B2 | US2001009444 | 26.07.2001 | A1 | Numéro de priorité | Date | JP2000013424 | 21.01.2000 |