EP1226778 - Tête de succion pour un appareil de nettoyage par aspiration [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.11.2008 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.11.2008 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 17.12.2008 [2008/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Wessel-Werk GmbH Im Bruch 2 51580 Reichshof-Wildbergerhütte / DE | [2007/36] |
Précédent [2002/31] | Pour tous les Etats désignés WESSEL-WERK GMBH Im Bruch 2 51580 Reichshof-Wildbergerhütte / DE | Inventeur(s) | 01 /
Dilger, Horst Kornseifener Str. 7 51597 Morsbach / DE | 02 /
Kaffenberger, Dieter Im Wiehler Feld 43 51674 Wiehl / DE | 03 /
Richl, Klaus-Dieter Hauptmannstrasse 1 57489 Drolshagen / DE | [2002/31] | Mandataire(s) | Albrecht, Rainer Harald, et al Andrejewski - Honke Patent- und Rechtsanwälte An der Reichsbank 8 45127 Essen / DE | [N/P] |
Précédent [2002/31] | Albrecht, Rainer Harald, Dr.-Ing., et al Patentanwälte Andrejewski, Honke & Sozien, Theaterplatz 3 45127 Essen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01101956.9 | 29.01.2001 | [2002/31] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1226778 | Date: | 31.07.2002 | Langue: | DE | [2002/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1226778 | Date: | 09.01.2008 | Langue: | DE | [2008/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.07.2001 | Classification | IPC: | A47L9/30 | [2002/31] | CPC: |
A47L9/30 (EP,US);
A47L9/02 (EP,US);
Y10S362/80 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, GB, IT, LI, NL [2003/17] |
Précédent [2002/31] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Saugkopf für ein Saugreinigungsgerät | [2002/31] | Anglais: | Nozzle for a suction cleaner apparatus | [2002/31] | Français: | Tête de succion pour un appareil de nettoyage par aspiration | [2002/31] | Procédure d'examen | 25.07.2001 | Requête en examen déposée [2002/31] | 31.01.2003 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 23.05.2003 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, CY, DK, ES, FI, FR, GR, IE, LU, MC, PT, SE, TR | 11.12.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 12.06.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.09.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.10.2007 | Taxe de délivrance payée | 11.10.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.10.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.11.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 04.11.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 20.10.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 25.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 10.03.2003 | AT   M01   Pas encore payé | 10.03.2003 | BE   M01   Pas encore payé | 10.03.2003 | CY   M01   Pas encore payé | 10.03.2003 | DK   M01   Pas encore payé | 10.03.2003 | ES   M01   Pas encore payé | 10.03.2003 | FI   M01   Pas encore payé | 10.03.2003 | FR   M01   Pas encore payé | 10.03.2003 | GR   M01   Pas encore payé | 10.03.2003 | IE   M01   Pas encore payé | 10.03.2003 | LU   M01   Pas encore payé | 10.03.2003 | MC   M01   Pas encore payé | 10.03.2003 | PT   M01   Pas encore payé | 10.03.2003 | SE   M01   Pas encore payé | 10.03.2003 | TR   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP2000135187 ; | [A]EP0231419 (INTERLAVA AG); | [A]US4728942 (ENGLAND JOHN F L [US]); | [YA]EP0755850 (BODENSTEDT ROBERT [DE]) [Y] 1,2 * page 4 - page 8; figures 1,5-8; claim 1 * [A] 7; | [Y]DE19811738 (LIEDL SIMON [DE], et al) [Y] 1,2 * the whole document * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20001006), vol. 2000, no. 08, & JP2000135187 A 20000516 (TOSHIBA TEC CORP) [A] 1 * abstract * | Examen | US5467501 | US5561346 |