EP1127748 - Dispositif et méthode de la commande par voix [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.03.2007 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.03.2007 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 11.04.2007 [2007/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2006/18] |
Précédent [2001/35] | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | Inventeur(s) | 01 /
Kynast, Andreas Trockener Kamp 27 31139 Hildesheim / DE | [2001/35] | Numéro de la demande, date de dépôt | 01102015.3 | 30.01.2001 | [2001/35] | Numéro de priorité, date | DE2000108226 | 22.02.2000 Format original publié: DE 10008226 | [2001/35] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1127748 | Date: | 29.08.2001 | Langue: | DE | [2001/35] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1127748 | Date: | 17.03.2004 | [2004/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1127748 | Date: | 03.05.2006 | Langue: | DE | [2006/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.01.2004 | Classification | IPC: | B60R16/02 | [2001/35] | CPC: |
B60R16/0373 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2004/50] |
Précédent [2001/35] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Vorrichtung und Verfahren zur Sprachsteuerung | [2001/35] | Anglais: | Device and method for voice control | [2001/35] | Français: | Dispositif et méthode de la commande par voix | [2001/35] | Procédure d'examen | 17.09.2004 | Requête en examen déposée [2004/47] | 22.04.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.08.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.10.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.03.2006 | Taxe de délivrance payée | 06.03.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.02.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.02.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.01.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.01.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]JPH09102098 ; | [Y]DE3712170 (HOLTRONIC GMBH [DE], et al) [Y] 6 * the whole document *; | [Y]US5276471 (YAMAUCHI TOSHIYUKI [JP], et al) [Y] 5 * the whole document *; | [Y]US5621424 (SHIMADA NAOTO [JP], et al) [Y] 5* the whole document *; | [XY]EP0893308 (EQUOS RESEARCH KK [JP]) [X] 1-4,7-14 * column 1, line 29 - column 3, line 12 * * column 5, line 6 - column 11, line 42 * * column 13, line 39 - column 15, line 38 * * column 16, line 13 - column 20, line 24 * * column 22, line 51 - column 23, line 31 * * column 43, line 27 - column 45, line 44; figures 1-50 * [Y] 5,6; | [Y]US5883739 (ASHIHARA JUN [JP], et al) [Y] 6 * the whole document * | [XY] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19970829), vol. 1997, no. 08, & JP09102098 A 19970415 (HONDA MOTOR CO LTD) [X] 1,2,4,7 * abstract * [Y] 5,6 |