EP1146019 - Verre à haute résistance thermique pour enveloppes des lampes [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Clôture de la procédure d'opposition Statut actualisé le 19.10.2012 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.10.2012 | Clôture de la procédure d'opposition - date de validité legale publiée | publié le 21.11.2012 [2012/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Schott AG Hattenbergstrasse 10 55122 Mainz / DE | [2004/41] |
Précédent [2002/24] | Pour :AT
BE
CH
CY
DE
DK
ES
FI
FR
GR
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
TR
Schott Glas Hattenbergstrasse 10 55122 Mainz / DE | ||
Pour :GB
CARL-ZEISS-STIFTUNG trading as Schott Glas Hattenbergstrasse 10 55122 Mainz / DE | |||
Précédent [2001/48] | Pour tous les Etats désignés Schott Glas Hattenbergstrasse 10 55122 Mainz / DE | ||
Pour :GB
CARL-ZEISS-STIFTUNG trading as Schott Glas Hattenbergstrasse 10 55122 Mainz / DE | |||
Précédent [2001/42] | Pour tous les Etats désignés Schott Glas Hattenbergstrasse 10 55122 Mainz / DE | Inventeur(s) | 01 /
Kass, Christof Grossenseeserstrasse 12a 95643 Tirschenreuth / DE | [2001/42] | Mandataire(s) | (deleted) | [2004/41] |
Précédent [2001/42] | Ripper, Monika Sigrid Schott Glaswerke, RWP, Hattenbergstrasse 10 55122 Mainz / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01102750.5 | 08.02.2001 | [2001/42] | Numéro de priorité, date | DE2000106305 | 12.02.2000 Format original publié: DE 10006305 | [2001/42] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1146019 | Date: | 17.10.2001 | Langue: | DE | [2001/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1146019 | Date: | 03.01.2007 | Langue: | DE | [2007/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.07.2001 | Classification | IPC: | C03C3/093 | [2001/42] | CPC: |
C03C3/093 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2004/13] |
Précédent [2002/27] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | ||
Précédent [2001/42] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Thermisch hochbelastbares Glas für Lampenkolben | [2001/42] | Anglais: | Thermally highly resistant glass for lamp envelopes | [2001/42] | Français: | Verre à haute résistance thermique pour enveloppes des lampes | [2001/42] | Procédure d'examen | 08.02.2001 | Requête en examen déposée [2001/42] | 15.09.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.11.2006 | Taxe de délivrance payée | 03.11.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
01.10.2007
10.10.2007
ADMISSIBLE Telux Spezialglas GmbH Strasse der Einheit 2-24 02943 Weisswasser / DE Mandataire de l'opposant Uhlemann, Henry Kailuweit & Uhlemann Patentanwälte Postfach 320 139 01013 Dresden / DE | [N/P] |
Précédent [2007/45] | |||
Opposant(s) | 01
01.10.2007
Telux Spezialglas GmbH Strasse der Einheit 2-24 02943 Weisswasser / DE Mandataire de l'opposant Uhlemann, Henry Kailuweit & Uhlemann Postfach 27 01 39 01171 Dresden / DE | 07.11.2007 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 05.07.2012 | Envoi de la notification signalant la clôture de la procédure d'opposition | 15.07.2012 | Effet juridique de la clôture de la procédure d'opposition [2012/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.01.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.02.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.02.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 03.01.2007 | DK | 03.01.2007 | FI | 03.01.2007 | FR | 03.01.2007 | GB | 03.01.2007 | IE | 03.01.2007 | IT | 03.01.2007 | TR | 03.01.2007 | AT | 08.02.2007 | LU | 08.02.2007 | CH | 28.02.2007 | LI | 28.02.2007 | MC | 28.02.2007 | SE | 03.04.2007 | GR | 04.04.2007 | ES | 14.04.2007 | BE | 28.02.2008 | NL | 31.03.2008 | PT | 31.08.2008 | [2011/01] |
Précédent [2009/42] | CY | 03.01.2007 | |
DK | 03.01.2007 | ||
FI | 03.01.2007 | ||
FR | 03.01.2007 | ||
GB | 03.01.2007 | ||
IE | 03.01.2007 | ||
IT | 03.01.2007 | ||
TR | 03.01.2007 | ||
AT | 08.02.2007 | ||
LU | 08.02.2007 | ||
CH | 28.02.2007 | ||
LI | 28.02.2007 | ||
MC | 28.02.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
GR | 04.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
BE | 28.02.2008 | ||
Précédent [2009/37] | CY | 03.01.2007 | |
DK | 03.01.2007 | ||
FI | 03.01.2007 | ||
FR | 03.01.2007 | ||
GB | 03.01.2007 | ||
IE | 03.01.2007 | ||
IT | 03.01.2007 | ||
AT | 08.02.2007 | ||
LU | 08.02.2007 | ||
CH | 28.02.2007 | ||
LI | 28.02.2007 | ||
MC | 28.02.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
GR | 04.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
BE | 28.02.2008 | ||
Précédent [2009/33] | CY | 03.01.2007 | |
DK | 03.01.2007 | ||
FI | 03.01.2007 | ||
FR | 03.01.2007 | ||
GB | 03.01.2007 | ||
IE | 03.01.2007 | ||
IT | 03.01.2007 | ||
AT | 08.02.2007 | ||
CH | 28.02.2007 | ||
LI | 28.02.2007 | ||
MC | 28.02.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
GR | 04.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
BE | 28.02.2008 | ||
Précédent [2009/14] | DK | 03.01.2007 | |
FI | 03.01.2007 | ||
FR | 03.01.2007 | ||
GB | 03.01.2007 | ||
IE | 03.01.2007 | ||
IT | 03.01.2007 | ||
AT | 08.02.2007 | ||
CH | 28.02.2007 | ||
LI | 28.02.2007 | ||
MC | 28.02.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
GR | 04.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
BE | 28.02.2008 | ||
Précédent [2008/52] | DK | 03.01.2007 | |
FI | 03.01.2007 | ||
FR | 03.01.2007 | ||
GB | 03.01.2007 | ||
IE | 03.01.2007 | ||
IT | 03.01.2007 | ||
AT | 08.02.2007 | ||
CH | 28.02.2007 | ||
LI | 28.02.2007 | ||
MC | 28.02.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
GR | 04.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
Précédent [2008/29] | DK | 03.01.2007 | |
FI | 03.01.2007 | ||
GB | 03.01.2007 | ||
IE | 03.01.2007 | ||
IT | 03.01.2007 | ||
AT | 08.02.2007 | ||
CH | 28.02.2007 | ||
LI | 28.02.2007 | ||
MC | 28.02.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
GR | 04.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
FR | 24.08.2007 | ||
Précédent [2008/23] | DK | 03.01.2007 | |
FI | 03.01.2007 | ||
GB | 03.01.2007 | ||
IE | 03.01.2007 | ||
IT | 03.01.2007 | ||
CH | 28.02.2007 | ||
LI | 28.02.2007 | ||
MC | 28.02.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
GR | 04.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
FR | 24.08.2007 | ||
Précédent [2008/19] | DK | 03.01.2007 | |
FI | 03.01.2007 | ||
GB | 03.01.2007 | ||
IE | 03.01.2007 | ||
CH | 28.02.2007 | ||
LI | 28.02.2007 | ||
MC | 28.02.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
GR | 04.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
Précédent [2007/51] | DK | 03.01.2007 | |
FI | 03.01.2007 | ||
GB | 03.01.2007 | ||
IE | 03.01.2007 | ||
CH | 28.02.2007 | ||
LI | 28.02.2007 | ||
MC | 28.02.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
Précédent [2007/48] | DK | 03.01.2007 | |
FI | 03.01.2007 | ||
IE | 03.01.2007 | ||
CH | 28.02.2007 | ||
LI | 28.02.2007 | ||
MC | 28.02.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
Précédent [2007/46] | DK | 03.01.2007 | |
FI | 03.01.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
Précédent [2007/39] | FI | 03.01.2007 | |
SE | 03.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
Précédent [2007/38] | FI | 03.01.2007 | |
SE | 03.04.2007 | ||
Précédent [2007/36] | FI | 03.01.2007 | Citations: | Recherche | [DA]US3496401 (DUMBAUGH WILLIAM H JR) [DA] 1-7* example -; claim - *; | [DA]US4163171 (WURSTER EWALD [DE]) [DA] 1-7 * example .; claim - *; | [DA]DE19758481 (SCHOTT GLAS [DE]) [DA] 1-7 * example -; claim - *; | [DA]DE19747355 (SCHOTT GLAS [DE]) [DA] 1-7 * example -; claim - * | par le demandeur | US3310413 | US3496401 | US3978362 | US4060423 | DE2733169 | US4163171 | US4298388 | DE2930249 | EP0672629 | US5489558 |