EP1126127 - Assemblage d'angle de profilés de bois [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 16.12.2005 Base de données mise à jour au 10.08.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.12.2005 | Rejet de la demande | publié le 01.02.2006 [2006/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SFS intec Holding AG Nefenstrasse 30 9435 Heerbrugg / CH | [2002/05] |
Précédent [2001/34] | Pour tous les Etats désignés SFS Industrie Holding AG Nefenstrasse 30 9435 Heerbrugg / CH | Inventeur(s) | 01 /
Sieber, Alex Falkenweg 13 9434 Au / CH | 02 /
Niedermaier, Peter Römerstrasse 5 83358 Seebruck / DE | 03 /
Friedl, Erwin Dohlenweg 11 83024 Rosenheim / DE | 04 /
Steffen, Markus Laufenbrunnenweg 1 9472 Grabs / CH | [2001/34] | Mandataire(s) | (deleted) | [2005/25] |
Précédent [2002/05] | Ludescher, Hans, et al SFS Gruppe Patentabteilung Rosenbergsaustrasse 10 9435 Heerbrugg / CH | ||
Précédent [2001/34] | Ludescher, Hans, et al SFS Stadler Gruppe Patentabteilung Nefenstrasse 30 9435 Heerbrugg / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 01103312.3 | 13.02.2001 | [2001/34] | Numéro de priorité, date | DE2000106653 | 15.02.2000 Format original publié: DE 10006653 | [2001/34] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1126127 | Date: | 22.08.2001 | Langue: | DE | [2001/34] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1126127 | Date: | 14.08.2002 | [2002/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.07.2002 | Classification | IPC: | E06B3/96 | [2001/34] | CPC: |
E06B3/9616 (EP);
E06B3/984 (EP);
A47B2230/0037 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2001/34] | Titre | Allemand: | Eckverbindung für Profilteile aus Holz | [2001/34] | Anglais: | Corner connection for wooden profiles | [2001/34] | Français: | Assemblage d'angle de profilés de bois | [2001/34] | Procédure dexamen | 17.01.2003 | Requête en examen déposée [2003/12] | 07.04.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.05.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.08.2005 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2006/05] | 12.09.2005 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2006/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.01.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.01.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]DE19613156 (KRISCHER HARRY [DE]) [X] 1-4,6-8,11-13 * the whole document * [Y] 10,15,16; | [Y]EP0321062 (JONG PIETER DE) [Y] 10,15,16 * page Y *; | [X]DE29811700U (BLOME BARBARA [DE]) [X] 1-3,5,7 * the whole document *; | [X]DE29807989U (HERBES WILHELM [DE]) [X] 1 * claim 16 * |