EP1145620 - Machine de fenaison [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.09.2006 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.10.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PT | publié le 16.11.2011 [2011/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CLAAS Saulgau GmbH Zeppelinstrasse 2 88348 Bad Saulgau / DE | [2005/44] |
Précédent [2001/42] | Pour tous les Etats désignés CLAAS SAULGAU GMBH Zeppelinstrasse 2 88348 Saulgau / DE | Inventeur(s) | 01 /
Frick, Clemens Laubbach 37 88356 Ostrach / DE | [2001/42] | Numéro de la demande, date de dépôt | 01107120.6 | 22.03.2001 | [2001/42] | Numéro de priorité, date | DE2000117967 | 12.04.2000 Format original publié: DE 10017967 | [2001/42] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1145620 | Date: | 17.10.2001 | Langue: | DE | [2001/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1145620 | Date: | 02.11.2005 | Langue: | DE | [2005/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.07.2001 | Classification | IPC: | A01D78/10 | [2001/42] | CPC: |
A01D78/1085 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/27] |
Précédent [2001/42] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Heuwerbungsmaschine | [2001/42] | Anglais: | Haymaking machine | [2001/42] | Français: | Machine de fenaison | [2001/42] | Procédure d'examen | 17.04.2002 | Requête en examen déposée [2002/25] | 17.11.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.03.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.08.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.12.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.04.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.09.2005 | Taxe de délivrance payée | 02.09.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.08.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 02.11.2005 | FI | 02.11.2005 | FR | 02.11.2005 | GB | 02.11.2005 | IE | 02.11.2005 | IT | 02.11.2005 | NL | 02.11.2005 | PT | 02.11.2005 | TR | 02.11.2005 | DK | 02.02.2006 | GR | 02.02.2006 | SE | 02.02.2006 | ES | 13.02.2006 | AT | 22.03.2006 | BE | 31.03.2006 | CH | 31.03.2006 | LI | 31.03.2006 | LU | 31.03.2006 | MC | 31.03.2006 | [2011/46] |
Précédent [2009/01] | CY | 02.11.2005 | |
FI | 02.11.2005 | ||
FR | 02.11.2005 | ||
GB | 02.11.2005 | ||
IE | 02.11.2005 | ||
IT | 02.11.2005 | ||
NL | 02.11.2005 | ||
TR | 02.11.2005 | ||
DK | 02.02.2006 | ||
GR | 02.02.2006 | ||
SE | 02.02.2006 | ||
ES | 13.02.2006 | ||
AT | 22.03.2006 | ||
BE | 31.03.2006 | ||
CH | 31.03.2006 | ||
LI | 31.03.2006 | ||
LU | 31.03.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
Précédent [2008/37] | FI | 02.11.2005 | |
GB | 02.11.2005 | ||
IE | 02.11.2005 | ||
IT | 02.11.2005 | ||
NL | 02.11.2005 | ||
TR | 02.11.2005 | ||
DK | 02.02.2006 | ||
GR | 02.02.2006 | ||
SE | 02.02.2006 | ||
ES | 13.02.2006 | ||
AT | 22.03.2006 | ||
BE | 31.03.2006 | ||
CH | 31.03.2006 | ||
LI | 31.03.2006 | ||
LU | 31.03.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
Précédent [2007/46] | FI | 02.11.2005 | |
GB | 02.11.2005 | ||
IE | 02.11.2005 | ||
IT | 02.11.2005 | ||
NL | 02.11.2005 | ||
DK | 02.02.2006 | ||
GR | 02.02.2006 | ||
SE | 02.02.2006 | ||
ES | 13.02.2006 | ||
AT | 22.03.2006 | ||
BE | 31.03.2006 | ||
CH | 31.03.2006 | ||
LI | 31.03.2006 | ||
LU | 31.03.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
Précédent [2007/36] | FI | 02.11.2005 | |
GB | 02.11.2005 | ||
IE | 02.11.2005 | ||
IT | 02.11.2005 | ||
NL | 02.11.2005 | ||
DK | 02.02.2006 | ||
GR | 02.02.2006 | ||
SE | 02.02.2006 | ||
ES | 13.02.2006 | ||
BE | 31.03.2006 | ||
CH | 31.03.2006 | ||
LI | 31.03.2006 | ||
LU | 31.03.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
Précédent [2007/13] | FI | 02.11.2005 | |
GB | 02.11.2005 | ||
IE | 02.11.2005 | ||
NL | 02.11.2005 | ||
DK | 02.02.2006 | ||
GR | 02.02.2006 | ||
SE | 02.02.2006 | ||
ES | 13.02.2006 | ||
BE | 31.03.2006 | ||
CH | 31.03.2006 | ||
LI | 31.03.2006 | ||
LU | 31.03.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
Précédent [2007/09] | FI | 02.11.2005 | |
GB | 02.11.2005 | ||
IE | 02.11.2005 | ||
NL | 02.11.2005 | ||
DK | 02.02.2006 | ||
GR | 02.02.2006 | ||
SE | 02.02.2006 | ||
ES | 13.02.2006 | ||
CH | 31.03.2006 | ||
LI | 31.03.2006 | ||
LU | 31.03.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
Précédent [2006/46] | FI | 02.11.2005 | |
IE | 02.11.2005 | ||
NL | 02.11.2005 | ||
DK | 02.02.2006 | ||
GR | 02.02.2006 | ||
SE | 02.02.2006 | ||
ES | 13.02.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
Précédent [2006/40] | FI | 02.11.2005 | |
IE | 02.11.2005 | ||
NL | 02.11.2005 | ||
DK | 02.02.2006 | ||
GR | 02.02.2006 | ||
SE | 02.02.2006 | ||
ES | 13.02.2006 | ||
Précédent [2006/38] | FI | 02.11.2005 | |
NL | 02.11.2005 | ||
DK | 02.02.2006 | ||
GR | 02.02.2006 | ||
SE | 02.02.2006 | ||
ES | 13.02.2006 | ||
Précédent [2006/35] | FI | 02.11.2005 | |
NL | 02.11.2005 | ||
DK | 02.02.2006 | ||
SE | 02.02.2006 | ||
ES | 13.02.2006 | ||
Précédent [2006/33] | FI | 02.11.2005 | |
NL | 02.11.2005 | ||
SE | 02.02.2006 | ||
ES | 13.02.2006 | ||
Précédent [2006/27] | FI | 02.11.2005 | |
NL | 02.11.2005 | ||
SE | 02.02.2006 | ||
Précédent [2006/23] | FI | 02.11.2005 | |
NL | 02.11.2005 | Citations: | Recherche | [A]DE2127701 (STOLL) [A] 1,3,4 * column 4, line 19 - line 58; figure 2 *; | [DXA]EP0845199 (KUHN SA [FR]) [DX] 1,5,9 * the whole document * [A] 2,3,15; | [X]EP0950347 (KVERNELAND GOTTMADINGEN GMBH & [DE]) [X] 1,2,5 * column 8, line 5 - line 46; figures 3,4; claim 17 *; | [PA]FR2790358 (KUHN SA [FR]) | par le demandeur | EP0845199 |