EP1150092 - Jeu de mesure pour la mesure de parties d'anneau [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 31.12.2004 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 31.12.2004 | Demande réputée retirée | publié le 16.02.2005 [2005/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bidwell Corporation 119 Post Road, P.O. Box 3317 Enfield, CT 06083-3317 / US | [2001/44] | Inventeur(s) | 01 /
Bidwell, Steven T. 6 Lee Lane Ellington, CT 06029 / US | [2001/44] | Mandataire(s) | Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte mbB Nymphenburger Strasse 4 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [2001/44] | TER MEER STEINMEISTER & PARTNER GbR Patentanwälte, Mauerkircherstrasse 45 81679 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01109052.9 | 11.04.2001 | [2001/44] | Numéro de priorité, date | US20000196686P | 12.04.2000 Format original publié: US 196686 P | [2001/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1150092 | Date: | 31.10.2001 | Langue: | EN | [2001/44] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1150092 | Date: | 07.11.2001 | [2001/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.09.2001 | Classification | IPC: | G01B5/08 | [2001/44] | CPC: |
G01B5/201 (EP,US);
G01B5/0004 (EP,US);
G01B5/025 (EP,US);
G01B5/08 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/30] |
Précédent [2001/44] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Messatz zum Messen von ringförmigen Teilen | [2001/44] | Anglais: | Gage set for measuring ring shaped parts | [2001/44] | Français: | Jeu de mesure pour la mesure de parties d'anneau | [2001/44] | Procédure dexamen | 24.01.2002 | Requête en examen déposée [2002/14] | 29.03.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.08.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/07] | 14.09.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.04.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]GB779246 (GOULDER & SONS LTD J, et al) [A] * figure 1 *; | [A]US4347667 (ALBERTAZZI GASTONE) [A] * figure 1 *; | [A]US4538357 (DRESSEL WILLIAM G [US], et al) [A] * figures 1,2 *; | [A]DE4139309 (DYCKERHOFF & WIDMANN AG [DE]) [A] * figure 1 *; | [AD]US5711083 (BIDWELL STEVEN T [US]) [AD] * figure 1 * |