EP1153896 - Composition céramique diélectrique,sa méthode de production et appareil de communication utilisant cette composition [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.05.2007 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.10.2008 | Changement - demandeur | publié le 19.11.2008 [2008/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [2008/47] |
Précédent [2006/28] | Pour tous les Etats désignés MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006-banchi, Oaza-Kadoma Kadoma-shi, Osaka-fu 571-8501 / JP | ||
Précédent [2001/46] | Pour tous les Etats désignés Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 1006-banchi, Oaza-Kadoma Kadoma-shi, Osaka-fu, 571-8501 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Harada, Kenji 3-21-2, Momoyamadai Sakai-shi, Osaka 590-0141 / JP | 02 /
Kagata, Hiroshi 15-15-507, Takatsuka-cho Hirakata-shi, Osaka 573-0035 / JP | 03 /
Katsumura, Hidenori 5-12-1112, Uozakiminamimachi 5-chome Higashinada-ku, Kobe-shi, Hyogo 658-0025 / JP | [2006/15] |
Précédent [2001/46] | 01 /
Harada, Kenji 3-21-2, Momoyadamai Sakai-shi, Osaka 590-0141 / JP | ||
02 /
Kagata, Hiroshi 15-15-507, Takatsuka-cho Hirakata-shi, Osaka 573-0035 / JP | |||
03 /
Katsumura, Hidenori 5-12-1112, Uozakiminamimachi 5-chome Higashinada-ku, Kobe-shi, Hyogo 658-0025 / JP | Mandataire(s) | Schwarzensteiner, Marie-Luise, et al Grape & Schwarzensteiner Patentanwälte Sebastiansplatz 7 80331 München / DE | [N/P] |
Précédent [2001/46] | Schwarzensteiner, Marie-Luise, et al Grape & Schwarzensteiner Patentanwälte Sebastiansplatz 7 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01110263.9 | 25.04.2001 | [2001/46] | Numéro de priorité, date | JP20000126520 | 26.04.2000 Format original publié: JP 2000126520 | JP20000324525 | 24.10.2000 Format original publié: JP 2000324525 | [2001/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1153896 | Date: | 14.11.2001 | Langue: | EN | [2001/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1153896 | Date: | 12.07.2006 | Langue: | EN | [2006/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.08.2001 | Classification | IPC: | C03C14/00, C03C8/14 | [2001/46] | CPC: |
H01P1/20345 (EP,US);
C03C14/004 (EP,US);
C03C8/14 (EP,US);
C03C2214/04 (EP,US);
C03C2214/20 (EP,US);
C03C2214/30 (EP,US);
H05K1/0306 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2002/31] |
Précédent [2001/46] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Dielektrische Keramikzusammensetzung sowie Verfahren zu ihrer Herstellung und Vorrichtung für Kommunikationsgerät | [2001/46] | Anglais: | Dielectric ceramic composition, method for producing the same and device for communication apparatus using the same | [2001/46] | Français: | Composition céramique diélectrique,sa méthode de production et appareil de communication utilisant cette composition | [2001/46] | Procédure d'examen | 19.09.2001 | Requête en examen déposée [2001/48] | 07.11.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 20.04.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.09.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.01.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.07.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 05.09.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.12.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.02.2006 | Taxe de délivrance payée | 15.02.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.04.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.03.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.04.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPH11228216 ; | [A]JPH03170346 ; | [A]US4777092 (KAWAKAMI KEIICHI [JP], et al) [A] 1-19* abstract *; | [A]WO8901461 (CERAMICS PROCESS SYSTEMS [US]) [A] 1-19 * abstract * * page 7, line 33 - page 8, line 7 * * page 17 - page 18; examples 14,19; table - *; | [A]US5518969 (RAGAN RANDALL C [US]) [A] 1-19 * abstract * * column 2, line 33 - line 41 * * column 2, line 32 - column 3, line 9 * * page 5 - page 7; examples I,IV *; | [A]EP0934910 (DU PONT [US]) [A] 1-19 * abstract * * paragraph [0004] - paragraph [0005] * * paragraph [0036] *; | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1999, no. 44, Database accession no. 1999-522497, XP002172302 & JPH11228216 A 19990824 (MATSUSHITA DENKI SANGYO KK) [A] 1-19 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19911022), vol. 015, no. 413, Database accession no. (C - 0877), & JP03170346 A 19910723 (ASAHI GLASS CO LTD) [A] 1-19 * abstract * | par le demandeur | JPS62173797 | JPH10101308 | JPH11228216 |