EP1168302 - Système de reconnaissance de parole avec mode de veille active [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.06.2011 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 03.08.2011 [2011/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Volkswagen Aktiengesellschaft 38436 Wolfsburg / DE | [N/P] |
Précédent [2002/01] | Pour tous les Etats désignés Volkswagen Aktiengesellschaft 38436 Wolfsburg / DE | Inventeur(s) | 01 /
Oberschachtsiek, André 1392 Borregas Avenue Sunnyvale, CA 94089-1004 / US | 02 /
Crull, Torsten Zimmerstrasse 18 38106 Braunschweig / DE | [2002/01] | Mandataire(s) | Zucker, Volker Patentanwälte Bressel und Partner mbB Potsdamer Platz 10 10785 Berlin / DE | [N/P] |
Précédent [2007/45] | Zucker, Volker Patentanwälte Bressel und Partner Radickestrasse 48 12489 Berlin / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01111229.9 | 15.05.2001 | [2002/01] | Numéro de priorité, date | DE2000130369 | 21.06.2000 Format original publié: DE 10030369 | [2002/01] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1168302 | Date: | 02.01.2002 | Langue: | DE | [2002/01] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1168302 | Date: | 21.08.2002 | [2002/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1168302 | Date: | 11.08.2010 | Langue: | DE | [2010/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.07.2002 | Classification | IPC: | G10L15/22 | [2002/01] | CPC: |
G10L15/22 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [2003/20] |
Précédent [2002/01] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Spracherkennungssytem mit einem aktiven Bereitschaftszustand | [2002/01] | Anglais: | Speech recognition system with active standby mode | [2002/01] | Français: | Système de reconnaissance de parole avec mode de veille active | [2002/01] | Procédure d'examen | 21.02.2003 | Requête en examen déposée [2003/17] | 03.09.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.11.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.03.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.06.2010 | Taxe de délivrance payée | 22.06.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 12.05.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.05.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 02.06.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 02.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 31.05.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 11.08.2010 | ES | 22.11.2010 | [2011/31] | Citations: | Recherche | [A]EP0847003 (TEXAS INSTRUMENTS INC [US]) [A] 1,3* page 3, column 4, line 35 - page 4, column 5, line 5 *; | [A]WO0026901 (DRAGON SYSTEMS INC [US]) [A] 1,3 * claims 1-4,12 *; | [XP]EP1091346 (MICROSOFT CORP [US]) [XP] 1,3 * page 3, column 3, line 24 - column 4, line 2 * * page 3, column 4, line 57 - page 4, column 5, line 39 * * figure 11; claims 1,2,20 * |