EP1162511 - Révélateur pour le développement d'images électrostatiques et méthode de formation d'image l'utilisant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.07.2006 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2006 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 09.08.2006 [2006/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DAINIPPON INK AND CHEMICALS, INC. 35-58, Sakashita 3-chome Itabashi-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [2005/35] | Pour tous les Etats désignés DAINIPPON INK AND CHEMICALS, INC. 35-58, Sakashita 3-chome Itabashi-ku Tokyo / JP | ||
Précédent [2001/50] | Pour tous les Etats désignés DAINIPPON INK AND CHEMICALS, INC. 35-58, Sakashita 3-chome Itabashi-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Isonaka, Takeshi 1-102-2-207, Sugaya Ageo-shi, Saitama-ken / JP | 02 /
Kogawara, Toshiro 5085-1, Iwatsuki Iwatsuki-shi, Saitama-ken / JP | 03 /
Ohba, Katsunori 3-12-21-1-306, Otome Oyama-shi, Tochigi-ken / JP | 04 /
Amaya, Shinji 1-4-1-604, Minamiurawa Saitama-shi, Saitama-ken / JP | [2001/50] | Mandataire(s) | Albrecht, Thomas, et al Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | [N/P] |
Précédent [2001/50] | Albrecht, Thomas, Dr., et al Kraus, Weisert & Partner Patent- und Rechtsanwälte Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01112989.7 | 08.06.2001 | [2001/50] | Numéro de priorité, date | JP20000173579 | 09.06.2000 Format original publié: JP 2000173579 | [2001/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1162511 | Date: | 12.12.2001 | Langue: | EN | [2001/50] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1162511 | Date: | 26.11.2003 | [2003/48] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1162511 | Date: | 31.08.2005 | Langue: | EN | [2005/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.10.2003 | Classification | IPC: | G03G9/113, G03G9/107 | [2001/50] | CPC: |
G03G9/09733 (EP,US);
G03G9/113 (KR);
G03G9/0906 (EP,US);
G03G9/09741 (EP,US);
G03G9/0975 (EP,US);
G03G9/10 (EP,KR,US);
G03G9/1075 (EP,US);
G03G9/1131 (EP,US);
G03G9/1132 (EP,US);
G03G9/1139 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2004/34] |
Précédent [2001/50] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Entwickler für die elektrostatische Bildentwicklung und Bildherstellungsverfahren | [2001/50] | Anglais: | Developer for electrostatic image development and image forming method using the same | [2001/50] | Français: | Révélateur pour le développement d'images électrostatiques et méthode de formation d'image l'utilisant | [2001/50] | Procédure d'examen | 23.02.2004 | Requête en examen déposée [2004/17] | 11.06.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.09.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.12.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.03.2005 | Taxe de délivrance payée | 17.03.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 01.06.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [DY]JPH08179570 ; | [Y]EP0800118 (FUJI XEROX CO LTD [JP]) [Y] 1-7* figure 1; claims 1,15 *; | [Y]US5733699 (ASANAE MASUMI [JP], et al) [Y] 1-7 * claim 1 * | [DY] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19961129), vol. 1996, no. 11, & JP08179570 A 19960712 (RICOH) [DY] 1-7 * abstract * |