EP1178600 - Générateur entraîné par un moteur à combustion interne [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.03.2008 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.03.2008 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 16.04.2008 [2008/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-1, Minami-Aoyama 2-chome Minato-ku, Tokyo / JP | [2007/19] |
Précédent [2002/06] | Pour tous les Etats désignés HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-1, Minamiaoyama 2-chome Minato-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Shimizu, Motohiro, Kabushiki Kaisha Honda Gijutsu Kenkyusho, 4-1, Chuo 1-chome Wako-shi, Saitama / JP | 02 /
Nakamura, Masashi, Kabushiki Kaisha Honda Gijutsu Kenkyusho, 4-1, Chuo 1-chome Wako-shi, Saitama / JP | [2002/06] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Précédent [2002/06] | HOFFMANN - EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01114706.3 | 21.06.2001 | [2002/06] | Numéro de priorité, date | JP20000198051 | 30.06.2000 Format original publié: JP 2000198051 | [2002/22] |
Précédent [2002/06] | JP20000198051 | 30.07.2000 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1178600 | Date: | 06.02.2002 | Langue: | EN | [2002/06] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1178600 | Date: | 09.06.2004 | [2004/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1178600 | Date: | 09.05.2007 | Langue: | EN | [2007/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.04.2004 | Classification | IPC: | H02P9/04 | [2002/06] | CPC: |
F02D41/0205 (EP,US);
H02P9/04 (EP,KR,US);
F02D2011/102 (EP,US);
F02D2041/2075 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2005/09] |
Précédent [2002/06] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Maschinenbetriebener Generator | [2002/06] | Anglais: | Engine operated generator | [2002/06] | Français: | Générateur entraîné par un moteur à combustion interne | [2002/06] | Procédure d'examen | 01.07.2004 | Requête en examen déposée [2004/36] | 02.05.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.09.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.10.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.01.2007 | Taxe de délivrance payée | 29.01.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 12.02.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]DE3045687 (LICENTIA GMBH [DE]) [Y] 1,2,7 * page 7, line 1 - page 8, line 23; figure 1 *; | [A]US4561404 (KANNO YOSHIAKI [JP], et al) [A] * abstract *; | [DY]EP0951136 (HONDA MOTOR CO LTD [JP]) [DY] 1,2,7 * column 2, line 54 - column 5, line 40; figures 1,2 * | par le demandeur | JPH0518285 | JPH05146200 | JPH11308896 |