EP1176570 - Système de contrôle et de gestion du traffic avec capteurs à infrarouges [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 07.01.2005 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.08.2009 | Changement - mandataire | publié le 30.09.2009 [2009/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SAI Servizi Aerei Industriali S.p.A. Via Montenapoleone, 10 20121 Milano / IT | [2002/05] | Inventeur(s) | 01 /
Bidone, Allessandro Via Pellizza, 41 15059 Volpedo (AL) / IT | [2002/05] | Mandataire(s) | Gervasi, Gemma Notarbartolo & Gervasi S.p.A. Viale Achille Papa, 30 20149 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [2009/40] | Gervasi, Gemma Notarbartolo & Gervasi S.p.A. Corso di Porta Vittoria 9 20122 Milano / IT | ||
Précédent [2002/05] | Gervasi, Gemma, Dr. Studio Brevetti e Marchi NOTARBARTOLO & GERVASI S.r.l., Corso di Porta Vittoria, 9 20122 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 01118116.1 | 26.07.2001 | [2002/05] | Numéro de priorité, date | IT2000MI01745 | 28.07.2000 Format original publié: IT MI001745 | [2002/05] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1176570 | Date: | 30.01.2002 | Langue: | EN | [2002/05] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1176570 | Date: | 03.04.2002 | [2002/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.02.2002 | Classification | IPC: | G08G1/04, G08G1/054 | [2002/14] | CPC: |
G08G1/054 (EP);
G08G1/04 (EP)
|
Précédent IPC [2002/05] | G08G1/04 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/05] | Etats autorisant lextension | SI | 02.10.2002 | Titre | Allemand: | Verkehrsleitungs- und Verkehrsüberwachungssystem mit Infrarotsensoren | [2002/05] | Anglais: | Traffic control and management system comprising infrared sensors | [2002/05] | Français: | Système de contrôle et de gestion du traffic avec capteurs à infrarouges | [2002/05] | Procédure dexamen | 02.10.2002 | Requête en examen déposée [2002/49] | 24.03.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.09.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.12.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M08) | 20.08.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/08] | 23.09.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.01.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.07.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2003 | 03   M06   Taxe payée le   12.01.2004 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US5416711 (GRAN RICHARD [US], et al) [X] 1-12 * column 5, line 58 - column 6, line 24 * * column 8, lines 38-48 * * column 9, line 20 - column 10, line 2 *; | [X]US5440109 (HERING BERNHARD [DE], et al) [X] 1,7,8 * column 4, lines 23-30 * * column 4, lines 61-64 * * column 5, lines 31-40 *; | [X]WO9819284 (MOETTELI JOHN B [CH], et al) [X] 1-11 * page 6, lines 13-20 * * page 15, line 2 - page 16, line 14 * * page 19, line 30 - page 20, line 4 * * figures 1,4 *; | [X]WO9836398 (TRAFFICMASTER PLC [GB], et al) [X] 1,7,8 * page 4, lines 16-24 ** page 6, line 17 - page 7, line 7 * |