EP1182731 - Antenne à double polarisation et isolation élevée entre canaux de polarisation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.03.2006 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.03.2006 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 10.05.2006 [2006/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Andrew AG Bächliwis 2B 8184 Bachenbülach/Zürich / CH | [N/P] |
Précédent [2002/09] | Pour tous les Etats désignés Andrew AG Bachliwis 2B 8184 Bachenbulach/Zürich / CH | Inventeur(s) | 01 /
Zimmermann, Martin L. 1817 North Cleveland Avenue No. 2F Chicago, IL 60614 / US | [2002/09] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2002/09] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01119455.2 | 13.08.2001 | [2002/09] | Numéro de priorité, date | US20000224708P | 11.08.2000 Format original publié: US 224708 P | US20000227811P | 25.08.2000 Format original publié: US 227811 P | US20010906333 | 16.07.2001 Format original publié: US 906333 | [2002/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1182731 | Date: | 27.02.2002 | Langue: | EN | [2002/09] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1182731 | Date: | 27.08.2003 | [2003/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1182731 | Date: | 18.05.2005 | Langue: | EN | [2005/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.07.2003 | Classification | IPC: | H01Q21/06, H01Q21/24, H01Q9/28 | [2002/09] | CPC: |
H01Q9/28 (EP,US);
H01Q21/062 (EP,US);
H01Q21/24 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, IT [2004/21] |
Précédent [2002/09] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Dualpolarisiertes Strahlerelement mit hoher Entkopplung zwischen den Polarisationskanälen | [2002/09] | Anglais: | Dual-polarized radiating element with high isolation between polarization channels | [2002/09] | Français: | Antenne à double polarisation et isolation élevée entre canaux de polarisation | [2002/09] | Procédure d'examen | 21.01.2004 | Requête en examen déposée [2004/13] | 23.02.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 28.02.2004 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 24.06.2004 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE, TR | 01.09.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.09.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M01) | 13.10.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.12.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.03.2005 | Taxe de délivrance payée | 22.03.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 21.02.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.08.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.08.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 02.04.2004 | AT   M01   Pas encore payé | 02.04.2004 | BE   M01   Pas encore payé | 02.04.2004 | CH   M01   Pas encore payé | 02.04.2004 | CY   M01   Pas encore payé | 02.04.2004 | DK   M01   Pas encore payé | 02.04.2004 | ES   M01   Pas encore payé | 02.04.2004 | FI   M01   Pas encore payé | 02.04.2004 | FR   M01   Pas encore payé | 02.04.2004 | GB   M01   Pas encore payé | 02.04.2004 | GR   M01   Pas encore payé | 02.04.2004 | IE   M01   Pas encore payé | 02.04.2004 | LU   M01   Pas encore payé | 02.04.2004 | MC   M01   Pas encore payé | 02.04.2004 | NL   M01   Pas encore payé | 02.04.2004 | PT   M01   Pas encore payé | 02.04.2004 | SE   M01   Pas encore payé | 02.04.2004 | TR   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4686536 (ALLCOCK DAVID [CA]) [A] 2-11,14-22,32,33 * abstract * * column 3, lines 4-42 ** column 4, lines 9-20 *; | [A]WO9943044 (ELECTROMAGNETIC SCIENCES INC [US]) [A] 1,12,23,25,28,29,34 * abstract * * page 12, line 13 - page 13, line 9 *; | [A]WO0039894 (KATHREIN WERKE KG [DE], et al) [A] 1,12,23,25,28,29,34 * abstract * |