EP1288860 - Procédé pour le traitement de données d'image photographique digitales comprenant une méthode automatique de détection de défauts type yeux-rouge [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.11.2010 Base de données mise à jour au 21.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.11.2010 | Demande réputée retirée | publié le 22.12.2010 [2010/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AgfaPhoto GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen / DE | [2005/10] |
Précédent [2003/10] | Pour tous les Etats désignés Agfa-Gevaert AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen / DE | Inventeur(s) | 01 /
Meckes, Günter Heilmaierstrasse 38 81447 München / DE | 02 /
Damm, Tobias Karolingerallee 10 81545 München / DE | 03 /
Fürsich, Manfred Hainbuchenstrasse 53 82024 Taufkirchen / DE | 04 /
Oberhardt, Knut Eichenweg 2 83607 Föching / DE | 05 /
Hartmann, Klaus Beerengarten 12 86938 Schondorf / DE | 06 /
Schuhrke, Thomas Alzstrasse 17 81549 München / DE | 07 /
Taresch, Gudrun Thalkirchner Strasse 66 80337 München / DE | [2003/10] | Numéro de la demande, date de dépôt | 01121103.4 | 03.09.2001 | [2003/10] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1288860 | Date: | 05.03.2003 | Langue: | DE | [2003/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.05.2002 | Classification | IPC: | G06T7/00 | [2003/10] | CPC: |
H04N1/624 (EP,US);
G06V40/193 (EP,US);
G06T5/77 (EP,US);
G06T7/90 (EP,US);
G06T2207/30216 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/10] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Verarbeitung digitaler fotografischer Bilddaten, welches ein Verfahren zum automatischen Erkennen von rote-Augen-Defekten umfasst | [2003/10] | Anglais: | Method for processing digital photographic image data including a method for the automatic detection of red-eye defects | [2003/10] | Français: | Procédé pour le traitement de données d'image photographique digitales comprenant une méthode automatique de détection de défauts type yeux-rouge | [2003/10] | Procédure d'examen | 05.09.2003 | Requête en examen déposée [2003/45] | 06.08.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2010/51] | 01.10.2010 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2010/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.09.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2010 | 05   M03   Pas encore payé | 31.03.2010 | 06   M06   Pas encore payé | 31.03.2010 | 07   M06   Pas encore payé | 31.03.2010 | 08   M06   Pas encore payé | 31.03.2010 | 09   M06   Pas encore payé | 30.09.2010 | 10   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Suspension/Interruption | 01.01.2006 | Interruption de la procédure. Motif: impossibilité juridique du demandeur de poursuivre la procédure | [2006/17] | 01.04.2010 | Poursuite de la procédure | [2009/45] | 01.01.2006 | Interruption de la procédure. Motif: impossibilité juridique du demandeur de poursuivre la procédure | [2009/45] | Citations: | Recherche | [A]EP0635972 (EASTMAN KODAK CO [US]) [A] 1-17 * abstract * * page 2, line 25 - line 56 * * page 3, line 45 - page 4, line 2 * * page 6, line 23 - line 34 * * page 7, line 1 - line 5 *; | [A]US6038339 (HUBEL PAUL M [US], et al) [A] 1-3,13-15 * abstract ** column 9, line 22 - line 36 * |