EP1195114 - Patin de meuble [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.12.2013 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.04.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MC | publié le 14.05.2014 [2014/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG Hochhäuser Strasse 8 97941 Tauberbischofsheim / DE | [2007/13] |
Précédent [2002/15] | Pour tous les Etats désignés VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. Hochhäuser Strasse 8 D-97941 Tauberbischofsheim / DE | Inventeur(s) | 01 /
Korte, Friedrich Huckenstrasse 30 32429 Minden / DE | 02 /
Weber, Reinhard Engelbertstrasse 4 32425 Minden / DE | [2002/15] | Mandataire(s) | Söltenfuss, Dirk Christian, et al Wallinger Ricker Schlotter Tostmann Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Zweibrückenstrasse 5-7 80331 München / DE | [N/P] |
Précédent [2013/08] | Söltenfuss, Dirk Christian, et al Wallinger Ricker Schlotter Tostmann Patent- und Rechtsanwälte Zweibrückenstrasse 5-7 80331 München / DE | ||
Précédent [2008/14] | Söltenfuss, Dirk Christian, et al Wallinger Ricker Schlotter Foerstl Patent- und Rechtsanwälte Zweibrückenstrasse 5-7 80331 München / DE | ||
Précédent [2006/22] | Söltenfuss, Dirk Christian Patentanwaltskanzlei Söltenfuss Zweibrückenstrasse 6 80331 München / DE | ||
Précédent [2002/15] | Schöndorf, Jürgen, et al Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner, Kronenstrasse 30 70174 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01122407.8 | 20.09.2001 | [2002/15] | Numéro de priorité, date | DE2000149294 | 04.10.2000 Format original publié: DE 10049294 | [2002/15] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1195114 | Date: | 10.04.2002 | Langue: | DE | [2002/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1195114 | Date: | 20.02.2013 | Langue: | DE | [2013/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.01.2002 | Classification | IPC: | A47B91/06, A47C7/00 | [2002/15] | CPC: |
A47C7/002 (EP);
A47B91/06 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/15] | Titre | Allemand: | Möbelgleiter | [2002/15] | Anglais: | Furniture glider | [2002/15] | Français: | Patin de meuble | [2002/15] | Procédure d'examen | 09.10.2002 | Requête en examen déposée [2002/49] | 13.01.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.07.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.06.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.09.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.08.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.12.2012 | Taxe de délivrance payée | 17.12.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 13.01.2006 | Opposition(s) | 21.11.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.09.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.09.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.08.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.08.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.09.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 28.09.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 28.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 28.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 27.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 12 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 20.02.2013 | FI | 20.02.2013 | IT | 20.02.2013 | MC | 20.02.2013 | SE | 20.02.2013 | GR | 21.05.2013 | ES | 31.05.2013 | PT | 20.06.2013 | [2014/20] |
Précédent [2014/03] | CY | 20.02.2013 | |
FI | 20.02.2013 | ||
IT | 20.02.2013 | ||
SE | 20.02.2013 | ||
GR | 21.05.2013 | ||
ES | 31.05.2013 | ||
PT | 20.06.2013 | ||
Précédent [2013/40] | CY | 20.02.2013 | |
FI | 20.02.2013 | ||
SE | 20.02.2013 | ||
GR | 21.05.2013 | ||
ES | 31.05.2013 | ||
PT | 20.06.2013 | ||
Précédent [2013/37] | CY | 20.02.2013 | |
FI | 20.02.2013 | ||
SE | 20.02.2013 | ||
GR | 21.05.2013 | ||
ES | 31.05.2013 | ||
Précédent [2013/36] | CY | 20.02.2013 | |
SE | 20.02.2013 | ||
ES | 31.05.2013 | ||
Précédent [2013/35] | CY | 20.02.2013 | |
SE | 20.02.2013 | ||
Précédent [2013/34] | SE | 20.02.2013 | Citations: | Recherche | [XY]CA2109408 (DUMAS MARTIN [CA]) [X] 1-4 * page 5, paragraph 1; figures 1-4 * * page 6, paragraph 3 * [Y] 5-7; | [A]FR2763816 (REYNAUD NICOLAS [FR]) [A] 1-4 * figures 1-3; claims 1-3 *; | [Y]US5191676 (GERNER JAMES L [US]) [Y] 5,6 * column 5, line 49 - column 6, paragraph 1; figures 3,5 * * column 3, paragraph 2 *; | [YA]EP0279055 (VER SPEZIALMOEBEL VERWALT [DE]) [Y] 7 * column 8, line 35 - line 44; figure 1 * [A] 8 | par le demandeur | CA2109408 | FR2763816 |