EP1203933 - Dispositif capteur pour la mesure d'au moins une grandeur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.02.2011 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.10.2012 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 21.11.2012 [2012/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FESTO AG & Co. KG Ruiter Strasse 82 73734 Esslingen / DE | [2008/28] |
Précédent [2002/19] | Pour tous les Etats désignés FESTO AG & Co Ruiter Strasse 82 73734 Esslingen / DE | Inventeur(s) | 01 /
Wagner, Dietmar Buchhartweg 2 73230 Kirchheim / DE | 02 /
Medow, Ralf Heilbronner Strasse 26 73728 Esslingen / DE | [2002/19] | Mandataire(s) | Kocher, Mark Werner, et al Magenbauer & Kollegen Patentanwälte Plochinger Straße 109 73730 Esslingen / DE | [N/P] |
Précédent [2011/13] | Kocher, Mark Werner, et al Magenbauer & Kollegen Patentanwälte Plochinger Strasse 109 73730 Esslingen / DE | ||
Précédent [2002/19] | Vetter, Hans, Dipl.-Phys. Dr. Patentanwälte Magenbauer, Reimold, Vetter & Abel Plochinger Strasse 109 73730 Esslingen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01124085.0 | 10.10.2001 | [2002/19] | Numéro de priorité, date | DE2000154288 | 02.11.2000 Format original publié: DE 10054288 | [2002/19] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1203933 | Date: | 08.05.2002 | Langue: | DE | [2002/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1203933 | Date: | 21.04.2010 | Langue: | DE | [2010/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.02.2002 | Classification | IPC: | G01D18/00 | [2002/19] | CPC: |
G01D18/006 (EP,US);
G01D18/008 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/19] | Titre | Allemand: | Sensoranordnung zur Erfassung wenigstens eines Messwerts | [2002/19] | Anglais: | Sensor device for measuring at least one variable | [2002/19] | Français: | Dispositif capteur pour la mesure d'au moins une grandeur | [2002/19] | Procédure d'examen | 02.07.2002 | Requête en examen déposée [2002/36] | 20.01.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.07.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.03.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.07.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.11.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.03.2010 | Taxe de délivrance payée | 05.03.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP05014403.9 / EP1593939 | Opposition(s) | 24.01.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.09.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.09.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.09.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.09.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.08.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 19.09.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 21.04.2010 | DK | 21.04.2010 | FI | 21.04.2010 | IE | 21.04.2010 | NL | 21.04.2010 | SE | 21.04.2010 | TR | 21.04.2010 | GR | 22.07.2010 | ES | 01.08.2010 | PT | 23.08.2010 | AT | 10.10.2010 | LU | 10.10.2010 | BE | 31.10.2010 | MC | 31.10.2010 | [2012/47] |
Précédent [2012/44] | CY | 21.04.2010 | |
DK | 21.04.2010 | ||
FI | 21.04.2010 | ||
IE | 21.04.2010 | ||
NL | 21.04.2010 | ||
SE | 21.04.2010 | ||
GR | 22.07.2010 | ||
ES | 01.08.2010 | ||
PT | 23.08.2010 | ||
AT | 10.10.2010 | ||
LU | 10.10.2010 | ||
BE | 31.10.2010 | ||
MC | 31.10.2010 | ||
Précédent [2012/11] | CY | 21.04.2010 | |
DK | 21.04.2010 | ||
FI | 21.04.2010 | ||
IE | 21.04.2010 | ||
NL | 21.04.2010 | ||
SE | 21.04.2010 | ||
GR | 22.07.2010 | ||
ES | 01.08.2010 | ||
PT | 23.08.2010 | ||
AT | 10.10.2010 | ||
BE | 31.10.2010 | ||
MC | 31.10.2010 | ||
Précédent [2011/40] | CY | 21.04.2010 | |
DK | 21.04.2010 | ||
FI | 21.04.2010 | ||
IE | 21.04.2010 | ||
NL | 21.04.2010 | ||
SE | 21.04.2010 | ||
GR | 22.07.2010 | ||
ES | 01.08.2010 | ||
PT | 23.08.2010 | ||
BE | 31.10.2010 | ||
MC | 31.10.2010 | ||
Précédent [2011/24] | CY | 21.04.2010 | |
DK | 21.04.2010 | ||
FI | 21.04.2010 | ||
IE | 21.04.2010 | ||
NL | 21.04.2010 | ||
SE | 21.04.2010 | ||
GR | 22.07.2010 | ||
ES | 01.08.2010 | ||
PT | 23.08.2010 | ||
MC | 31.10.2010 | ||
Précédent [2011/08] | CY | 21.04.2010 | |
DK | 21.04.2010 | ||
FI | 21.04.2010 | ||
IE | 21.04.2010 | ||
NL | 21.04.2010 | ||
SE | 21.04.2010 | ||
GR | 22.07.2010 | ||
ES | 01.08.2010 | ||
PT | 23.08.2010 | ||
Précédent [2011/07] | CY | 21.04.2010 | |
DK | 21.04.2010 | ||
FI | 21.04.2010 | ||
IE | 21.04.2010 | ||
NL | 21.04.2010 | ||
SE | 21.04.2010 | ||
GR | 22.07.2010 | ||
ES | 01.08.2010 | ||
Précédent [2011/05] | CY | 21.04.2010 | |
FI | 21.04.2010 | ||
NL | 21.04.2010 | ||
SE | 21.04.2010 | ||
GR | 22.07.2010 | ||
ES | 01.08.2010 | ||
Précédent [2011/01] | FI | 21.04.2010 | |
NL | 21.04.2010 | ||
SE | 21.04.2010 | ||
GR | 22.07.2010 | ||
ES | 01.08.2010 | ||
Précédent [2010/50] | FI | 21.04.2010 | |
NL | 21.04.2010 | ||
SE | 21.04.2010 | ||
ES | 01.08.2010 | ||
Précédent [2010/49] | NL | 21.04.2010 | |
SE | 21.04.2010 | ||
ES | 01.08.2010 | ||
Précédent [2010/46] | NL | 21.04.2010 | |
ES | 01.08.2010 | ||
Précédent [2010/45] | NL | 21.04.2010 | Citations: | Recherche | [A]US4845649 (ECKARDT DIETER [DE], et al) [A] 1 * column 4, line 5 - column 4, line 24 * * column 5, line 18 - column 5, line 26 *; | [A]DE4022697 (HITACHI LTD [JP]) [A] 1* column 3, line 32 - column 4, line 25 *; | [X]WO9822781 (A B ELEKTRONIK GMBH [DE], et al) [X] 1-11 * page 2, paragraph L - page 3, paragraph 3 * * page 7, paragraph 4 - page 13, paragraph 1 * * page 14, paragraph L - page 16, paragraph 2 * |