EP1205365 - Véhicule automobile avec capot [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.12.2005 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.02.2006 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): ES | publié le 22.03.2006 [2006/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80809 München / DE | [2002/20] | Inventeur(s) | 01 /
Haeufele, Klaus, Dr. Friedrichstrasse 23 80801 Muenchen / DE | [2002/20] | Numéro de la demande, date de dépôt | 01125705.2 | 27.10.2001 | [2002/20] | Numéro de priorité, date | DE2000156250 | 14.11.2000 Format original publié: DE 10056250 | [2002/20] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1205365 | Date: | 15.05.2002 | Langue: | DE | [2002/20] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1205365 | Date: | 03.12.2003 | [2003/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1205365 | Date: | 16.02.2005 | Langue: | DE | [2005/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.10.2003 | Classification | IPC: | B60R21/34 | [2002/20] | CPC: |
B60R21/38 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT, SE [2004/35] |
Précédent [2002/20] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Kraftfahrzeug mit einer Fronthaube | [2002/20] | Anglais: | Motor vehicle with hood | [2002/20] | Français: | Véhicule automobile avec capot | [2002/20] | Procédure d'examen | 01.06.2004 | Requête en examen déposée [2004/31] | 03.09.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.12.2004 | Taxe de délivrance payée | 08.12.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 17.11.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.10.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.10.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | SE | 16.05.2005 | ES | 27.05.2005 | [2006/12] |
Précédent [2005/48] | SE | 16.05.2005 | Citations: | Recherche | [A]DE19712961 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [A] 1 * the whole document *; | [A]JPH09315266 ; | [A]JPH1120741 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19980331), vol. 1998, no. 04, & JP09315266 A 19971209 (MITSUBISHI MOTORS CORP) [A] 1 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19990430), vol. 1999, no. 04, & JP11020741 A 19990126 (NISSAN MOTOR CO LTD) [A] 1 * abstract * | par le demandeur | DE2814107 |