EP1213273 - Procédé de récupération des plaques de dame pour couler acier en couches minces [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 04.09.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.09.2009 | Maintien du brevet (publication B2) | publié le 07.10.2009 [2009/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ESK Ceramics GmbH & Co.KG Max-Schaidhauf-Strasse 25 87437 Kempten / DE | [2005/19] |
Précédent [2002/24] | Pour tous les Etats désignés Wacker-Chemie GmbH Hanns-Seidel-Platz 4 81737 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Jüngling, Thomas, Dr. Am Denzlerpark 27 87437 Kempten / DE | 02 /
Bencker, Ulrich Karpfenweg 6 87477 Sulzberg / DE | 03 /
Kiechle, Herbert Enzianweg 24 87439 Kempten / DE | 04 /
Lerf, Siegfried Stuibenweg 9 87477 Sulzberg / DE | 05 /
Müller, Stefan Am Anger 4A 87487 Wiggensbach / DE | [2002/24] | Mandataire(s) | Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte mbB Nymphenburger Strasse 4 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [2005/14] | TER MEER STEINMEISTER & PARTNER GbR Patentanwälte, Mauerkircherstrasse 45 81679 München / DE | ||
Précédent [2002/24] | Potten, Holger, et al Wacker-Chemie GmbH Zentralabteilung Patente, Marken und Lizenzen Hanns-Seidel-Platz 4 81737 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01126427.2 | 08.11.2001 | [2002/24] | Numéro de priorité, date | DE2000155442 | 09.11.2000 Format original publié: DE 10055442 | [2002/24] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1213273 | Date: | 12.06.2002 | Langue: | DE | [2002/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1213273 | Date: | 16.10.2002 | Langue: | DE | [2002/42] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP1213273 | Date: | 07.10.2009 | Langue: | DE | [2009/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.02.2002 | Classification | IPC: | C04B35/5833, C01B21/064, B22D11/06 | [2002/24] | CPC: |
C04B35/583 (EP,US);
B22D11/10 (KR);
B22D11/066 (EP,US);
C01B21/064 (EP,US);
Y10S241/14 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [2002/42] |
Précédent [2002/24] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Verfahren zum Recycling von Seitenplatten für das Dünnbandgiessen von Stahl | [2002/24] | Anglais: | Method of recycling side-dam plates for thin sheet casting of steel | [2002/24] | Français: | Procédé de récupération des plaques de dame pour couler acier en couches minces | [2002/24] | Procédure d'examen | 08.11.2001 | Requête en examen déposée [2002/24] | 08.11.2001 | Requête en examen accéléré déposée | 18.12.2001 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 25.04.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 20.08.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.08.2002 | Taxe de délivrance payée | 21.08.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
16.07.2003
10.09.2003
ADMISSIBLE VESUVIUS GROUP S.A. Rue de Douvrain 17 7011 Ghlin / BE Mandataire de l'opposant Debled, Thierry Vesuvius Group S.A. Intellectual Property Department Rue de Douvrain, 17 7011 Ghlin / BE | [N/P] |
Précédent [2004/14] | |||
Opposant(s) | 01
16.07.2003
10.09.2003
ADMISSIBLE VESUVIUS GROUP S.A. Rue de Douvrain 17 7011 Ghlin / BE Mandataire de l'opposant Debled, Thierry Vesuvius Group S.A. Intellectual Property Department Rue de Douvrain, 17 7011 Ghlin / BE | ||
Précédent [2003/38] | |||
Opposant(s) | 01
16.07.2003
10.09.2003
ADMISSIBLE VESUVIUS GROUP S.A. Rue de Douvrain 17 7011 Ghlin / BE Mandataire de l'opposant Debled, Thierry (BE) Vesuvius Group S.A. Intellectual Property Department Rue de Douvrain, 17 B-7011 Ghlin / BE | 16.09.2003 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 15.01.2004 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 14.04.2005 | Date des procédures orales | 01.06.2005 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 01.06.2005 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 06.02.2008 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 20.05.2009 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 17.08.2009 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Recours après opposition | 11.08.2005 | Recours reçu No. T1061/05 | 11.10.2005 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 06.02.2008 | Résultat de la procédure de recours : recours de l'opposant fut rejeté | 06.02.2008 | Date des procédures orales | 11.02.2008 | Procès-verbal des procédures orales envoyé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0447940 (ISHIKAWAJIMA HARIMA HEAVY IND [JP], et al) [A] 1-7* claims 1-9 * | Opposition | CA1240711 | US4847031 | US4885264 | EP0432073 | US5227347 | US5266263 | FR2749785 | - R.T.OXNARD, "Refractory Recycling", AMERICAN CERAMIC SOCIETY BULLETIN, (199410), vol. 73, no. 10, pages 46 - 49 | - D.E: ABRINO, "Waste Minimization in Industries Using Refractory Materials", PROCEEDINGS OF UNIFIED INTERNATIONAL TECHNICAL CONFERENCE ON REFRATORIES, NEW ORLEANS, (199711), vol. 1, pages 465 - 571 | - J.TIRLOCQ, "Vers un Cycle de Vie Complet des Produits Refractaires", EUROCERAM NEWS, (2002), vol. 10, pages 1 - 10 | - R.T. OXNARD, "Benefits in the Quality Recycling of Refractory Materials", UNITECR'89, (1989), pages 1538 - 1543 |