EP1216878 - Siège de passager pour véhicule de transport en commun [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 21.10.2005 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.10.2005 | Demande réputée retirée | publié le 07.12.2005 [2005/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Vogel Industrie GmbH Kleinsteinbacher Strasse 44 76228 Karlsruhe / DE | [2002/26] | Inventeur(s) | 01 /
Ehemann, Ernst K. Dipl.-Ing. Rittnerstrasse 9 76227 Karlsruhe / DE | [2002/26] | Mandataire(s) | Dimmerling, Heinz Guntherstrasse 3 76185 Karlsruhe / DE | [N/P] |
Précédent [2002/26] | Dimmerling, Heinz, Dipl.-Ing. Patentanwalt, Postfach 21 13 75 76163 Karlsruhe / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01127180.6 | 16.11.2001 | [2002/26] | Numéro de priorité, date | DE2000164574 | 22.12.2000 Format original publié: DE 10064574 | [2002/26] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1216878 | Date: | 26.06.2002 | Langue: | DE | [2002/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.03.2002 | Classification | IPC: | B60N2/24, B60N2/12, B61D33/00 | [2002/26] | CPC: |
B60N2/242 (EP);
B60N2/06 (EP);
B60N2/2209 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, ES, FR, LU, NL [2003/12] |
Précédent [2002/26] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Fahrgastsitz für Personenbeförderungsfahrzeuge | [2002/26] | Anglais: | Passenger seat for public transportation vehicle | [2002/26] | Français: | Siège de passager pour véhicule de transport en commun | [2002/26] | Procédure dexamen | 13.06.2002 | Requête en examen déposée [2002/33] | 01.06.2005 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/49] | 07.07.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.11.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2004 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPH11180195 ; | [X]US3880462 (MEDNICK PHILIP) [X] 1,6,7 * column A * * column 1, line 47 - column 2, line 5 * * column 2, line 49 - column 3, line 13; figures 1,2 *; | [AD]DE2812322 (GEN MOTORS CORP) [AD] 1-7 * figures 1-3; claims 1-3 *; | [A]DD133079 (WALTER MARGITTA, et al) [A] 1* abstract *; | [AD]DE3151259 (STABILUS GMBH [DE]) [AD] 1-7 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19991029), vol. 1999, no. 12, & JP11180195 A 19990706 (TOKYU CAR CORP) [A] 1-7 * abstract * |