EP1146595 - Méthode de montage d'un connecteur sur un circuit imprimé, et connecteur blindé et plaque inférieure de blindage utilisée dans une telle méthode [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 01.08.2008 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.10.2009 | Changement - mandataire | publié le 02.12.2009 [2009/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés F.C.I. - Framatome Connectors International Tour Framatome, La Défense 6 92084 Paris La Défense Cedex / FR | [2001/42] | Inventeur(s) | 01 /
Otto, Nadia Europalaan 42 bus 101 2800 Mechelen / BE | 02 /
Fret, Marc Van de Perre lei 17 2660 Hoboken / BE | 03 /
Booghmans, Hubert Siozenstraat 92 1861 Meise-Wolvertem / BE | 04 /
Panis, Werner Laar 18 3980 Tessenderlo / BE | [2001/42] | Mandataire(s) | Regi, François-Xavier, et al FCI Département Propriété Industrielle 145/147, rue Yves Le Coz 78035 Versailles / FR | [N/P] |
Précédent [2009/49] | Regi, François-Xavier, et al FCI Département Propriété Industrielle 145/147, rue Yves Le Coz 78035 Versailles / FR | ||
Précédent [2008/30] | Regi, François-Xavier, et al FCI Intellectual Property Manager 145-147 rue Yves Le Coz 78035 Versailles Cedex / FR | ||
Précédent [2001/42] | de Vries, Johannes Hendrik Fokke De Vries & Metman Overschiestraat 180 1062 XK Amsterdam / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 01200848.8 | 06.03.2001 | [2001/42] | Numéro de priorité, date | NL20001014646 | 15.03.2000 Format original publié: NL 1014646 | [2001/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1146595 | Date: | 17.10.2001 | Langue: | EN | [2001/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.08.2001 | Classification | IPC: | H01R12/20 | [2001/42] | CPC: |
H01R13/658 (EP,US);
H01R12/721 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/27] |
Précédent [2001/42] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Verfahren zum Befestigen eines Steckverbinders auf einer gedruckten Platte sowie abgeschirmter Steckverbinder und unterste Abschirmplatte zum Gebrauch in einem solchen Verfahren | [2001/42] | Anglais: | Method for mounting a connector on a printed circuit board, and shielded connector and lower shielding plate for use in such a method | [2001/42] | Français: | Méthode de montage d'un connecteur sur un circuit imprimé, et connecteur blindé et plaque inférieure de blindage utilisée dans une telle méthode | [2001/42] | Procédure d'examen | 12.04.2002 | Requête en examen déposée [2002/25] | 06.06.2008 | Demande retirée par le demandeur [2008/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.03.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.03.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 02.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2008 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US5934941 (HIRAI YUJI [JP], et al) [Y] 1-13 * column 3, line 6 - column 4, line 26; figure 12 *; | [Y]US5500788 (LONGUEVILLE JACQUES [BE], et al) [Y] 1-13 * column 4, line 48 - column 5, line 6; figures 4-8 *; | [Y]DE19640847 (AMP HOLLAND [NL]) [Y] 1-13 * column 2, line 50 - column 3, line 62; figure 1 *; | [Y]EP0893854 (MOLEX INC [US]) [Y] 11,13 * page 3, column 4, line 2 - page 4, column 5, line 40; figures 3,5 *; | [A]US5104329 (BROWN JEFFREY J [US], et al) [A] 1,5,7 * column 4, line 52 - column 5, line 28; figures 5,5A * |