EP1193953 - Appareillage électronique comportant un écran rétractable [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.09.2005 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.09.2005 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 26.10.2005 [2005/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [2002/14] | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
Lubowicki, Jean-Pierre Société Civile S.P.I.D., 156, Boulevard Haussmann 75008 Paris / FR | 02 /
Warner, Gavin Société Civile S.P.I.D., 156, Boulevard Haussmann 75008 Paris / FR | [2002/14] | Mandataire(s) | Chaffraix, Jean, et al Société Civile SPID, 156, Boulevard Haussmann 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2002/14] | Chaffraix, Jean, et al Société Civile S.P.I.D. 156, Boulevard Haussmann 75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 01202387.5 | 20.06.2001 | [2002/14] | Numéro de priorité, date | FR20000008540 | 30.06.2000 Format original publié: FR 0008540 | FR20010005504 | 24.04.2001 Format original publié: FR 0105504 | [2002/14] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1193953 | Date: | 03.04.2002 | Langue: | FR | [2002/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1193953 | Date: | 03.11.2004 | Langue: | FR | [2004/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.02.2002 | Classification | IPC: | H04M1/02 | [2002/14] | CPC: |
H04M1/0237 (EP,US);
H04B1/38 (KR);
H04M1/0266 (EP,US);
H04M1/724 (EP,US);
H04M1/72445 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2003/01] |
Précédent [2002/14] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Elektronisches Gerät mit zusammenklappbarer Anzeigevorrichtung | [2002/14] | Anglais: | Electronic device with collapsible display | [2002/14] | Français: | Appareillage électronique comportant un écran rétractable | [2002/14] | Procédure d'examen | 04.10.2002 | Requête en examen déposée [2002/49] | 21.02.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.08.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.02.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.09.2004 | Taxe de délivrance payée | 01.09.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 04.08.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [PX]JP2001024762 ; | [X]US5450619 (MAEDA KOJI [JP]) [X] 1 * column 2, line 61 - column 3, line 14; figures 1,2; claim 1 *; | [Y]WO9731468 (NOKIA MOBILE PHONES LTD [FI], et al) [Y] 2-4 * page 7, lines 22-27 * * page 8, line 6 - page 9, line 6; figures 9,10 *; | [XY]WO9923800 (MAXON SYSTEMS INC LONDON LTD [GB], et al) [X] 1 * abstract * [Y] 2-4; | [EA]WO0054480 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [E] 1,2 * page 14, line 24 - page 15, line 24; figures 5,7 * [A] 5,6; | [E]US6128475 (WICKS JAMES E [US], et al) [E] 1,2* column 3, lines 1-15; figures 1,2 *; | [PX]US6243595 (LEE MICHAEL C G [CA], et al) [PX] 1 * abstract * | [PX] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20010508), vol. 2000, no. 16, & JP2001024762 A 20010126 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [PX] 1,2 * abstract * |