EP1284542 - DECODEUR STEREO [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.04.2004 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.04.2004 | Demande réputée retirée | publié le 26.05.2004 [2004/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Semiconductor Ideas to The Market BV Drielindendreef 53 4839 AH Breda / NL | [2003/08] | Inventeur(s) | 01 /
Kasperkovitz, Wolfdietrich Georg Eikenlaan 4 5581 HA Waalre / NL | [2003/08] | Mandataire(s) | van Straaten, Joop Octrooibureau Van Straaten B.V. Monseigneur Bosstraat 22 5401 EB Uden / NL | [N/P] |
Précédent [2003/08] | Van Straaten, Joop Octrooibureau Van Straaten B.V. Monseigneur Bosstraat 22 5401 EB Uden / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 01203048.2 | 12.08.2001 | [2003/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1284542 | Date: | 19.02.2003 | Langue: | EN | [2003/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.02.2002 | Classification | IPC: | H04B1/16, H03D1/22, H04H5/00 | [2003/08] | CPC: |
H03D1/2209 (EP,US);
H04B1/1646 (EP,US);
H04H40/63 (EP,US)
| Etats contractants désignés | [2003/45] |
Précédent [2003/08] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | STEREODEKODER | [2003/08] | Anglais: | Stereodecoder | [2003/08] | Français: | DECODEUR STEREO | [2003/08] | Procédure dexamen | 20.08.2003 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2004/22] | 16.12.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2004/22] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 29.09.2003 | AT   M01   Pas encore payé | 29.09.2003 | BE   M01   Pas encore payé | 29.09.2003 | CH   M01   Pas encore payé | 29.09.2003 | CY   M01   Pas encore payé | 29.09.2003 | DE   M01   Pas encore payé | 29.09.2003 | DK   M01   Pas encore payé | 29.09.2003 | ES   M01   Pas encore payé | 29.09.2003 | FI   M01   Pas encore payé | 29.09.2003 | FR   M01   Pas encore payé | 29.09.2003 | GB   M01   Pas encore payé | 29.09.2003 | GR   M01   Pas encore payé | 29.09.2003 | IE   M01   Pas encore payé | 29.09.2003 | IT   M01   Pas encore payé | 29.09.2003 | LU   M01   Pas encore payé | 29.09.2003 | MC   M01   Pas encore payé | 29.09.2003 | NL   M01   Pas encore payé | 29.09.2003 | PT   M01   Pas encore payé | 29.09.2003 | SE   M01   Pas encore payé | 29.09.2003 | TR   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 29.09.2003 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2003 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4032717 (MALLON DIETMAR) [A] 1-7 * abstract * * column 3, line 25 - column 5, line 47 *; | [A]EP0276507 (PHILIPS NV [NL]) [A] 1-7 * abstract * * column 4, line 1 - column 8, line 14 * * figures 1,2 *; | [A]DE4128045 (TELEFUNKEN SENDERTECHNIK [DE]) [A] 1-7 * abstract * * column 2, line 11 - column 3, line 44 ** figures 5-7 *; | [A]US5440586 (DEN BRABER GERARD P [NL]) [A] 1-7 * abstract * * column 4, line 50 - column 9, line 59 * * figures 1,2 * |