EP1201916 - Ensemble de rampe d'injection et injecteur à combustible et procédé de fabrication d'une rampe d'injection [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.08.2004 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.08.2004 | Demande réputée retirée | publié le 22.09.2004 [2004/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens VDO Automotive Inc. 700 Park Avenue Chatham, Ontario N7M 5M7 / CA | [N/P] |
Précédent [2003/22] | Pour tous les Etats désignés Siemens VDO Automotive Inc. 700 Park Avenue Chatham, Ontario N7M 5M7 / CA | ||
Précédent [2002/18] | Pour tous les Etats désignés Siemens Canada Limited 2400 Executive Hills Drive Auburn Hills, MIchigan 48326-2980 / US | Inventeur(s) | 01 /
Bolsover, Graham 824 Lawndale Avenue Kingsville, Ontario N9Y 3Y9 / CA | 02 /
Whaley, Lisa RR3, 1611 Conc. 8 Wheatley, Ontario N0P 2P0 / CA | 03 /
Kehoe, Jon-David 142 Pirerella Drive Belle River, Ontario N0R 1A0 / CA | 04 /
Lee, Ki Ho 4459 Cherry Hill Road Windsor, Ontario N9G 2W3 / CA | [2002/18] | Mandataire(s) | French, Clive Harry, et al Siemens AG Postfach 22 16 34 80506 München / DE | [N/P] |
Précédent [2002/41] | French, Clive Harry, et al Siemens AG, PO Box 22 16 34 80506 München / DE | ||
Précédent [2002/18] | Humphrey-Evans, Edward John, et al Siemens Shared Services Limited, I.P.D, Siemens House, Oldbury Bracknell, Berkshire RG12 8FZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 01203669.5 | 26.09.2001 | [2002/18] | Numéro de priorité, date | US20000243181P | 25.10.2000 Format original publié: US 243181 P | US20010916079 | 26.07.2001 Format original publié: US 916079 | [2002/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1201916 | Date: | 02.05.2002 | Langue: | EN | [2002/18] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1201916 | Date: | 27.11.2002 | [2002/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.07.2002 | Classification | IPC: | F02M55/02, F02M69/46 | [2002/18] | CPC: |
F02M69/465 (EP,US);
B29C33/52 (EP,US);
B29C45/4457 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2003/33] |
Précédent [2002/18] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Kraftstoffverteiler und Kraftstoffeinspritzventilbaugruppe und Verfahren zur Herstellung eines Kraftstoffverteilers | [2002/18] | Anglais: | Fuel rail and injector assembly and method of forming a fuel rail | [2002/18] | Français: | Ensemble de rampe d'injection et injecteur à combustible et procédé de fabrication d'une rampe d'injection | [2002/18] | Procédure dexamen | 18.02.2003 | Requête en examen déposée [2003/16] | 09.04.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.06.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.08.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.03.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2004/39] | 14.04.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2004/39] | Demande(s) divisionnaire(s) | EP04004762.3 / EP1424493 | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US4395988 (KNAPP HEINRICH [DE], et al) [X] 1-3,8-10 * column 3, line 44 - column 4, line 15 *; | [X]US5140963 (BRACKETT STEPHEN E [CA], et al) [X] 1,5,6,8,12,13 * column 4, line 40 - line 44 * * column 3, line 40 - line 60 *; | [X]US5301647 (LORRAINE JACK R [US]) [X] 1-3,8-10 * column 2, line 59 - column 3, line 15; figure 3 *; | [X]US4991557 (DEGRACE LOUIS G [US], et al) [X] 1,8 * column 2, line 24 - column 2, line 58; figures 1,2 *; | [X]US5724946 (FRANCHITTO ANTHONY LOUIS [US]) [X] 1,5,6,8,12,13 * column 3, line 35 - line 38; figure 7 *; | [A]US5531202 (LORRAINE JACK R [US]) [A] 1-3,8-10 * column 3, line 43 - line 51 * |