EP1205799 - Traitement de matériau photosensible [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 11.07.2003 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.08.2008 | Changement - demandeur | publié le 17.09.2008 [2008/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, NY 14650-2201 / US | [N/P] |
Précédent [2008/38] | Pour tous les Etats désignés Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester NY 14650-2201 / US | ||
Précédent [2002/20] | Pour tous les Etats désignés EASTMAN KODAK COMPANY 343 State Street Rochester, New York 14650 / US | Inventeur(s) | 01 /
Earle, Anthony, c/o Kodak Limited Headstone Drive, harrow Middlesex HA1 4TY / GB | 02 /
Wildman, Nigel, c/o Kodak Limited Headstone Drive, harrow Middlesex HA1 4TY / GB | [2002/20] | Mandataire(s) | Lee, Brenda, et al Kodak Limited Patent Department (W160-G) Headstone Drive Harrow Middlesex HA1 4TY / GB | [N/P] |
Précédent [2002/20] | Barker, Brenda, et al Kodak Limited, Patents, W92-3A, Headstone Drive Harrow, Middlesex HA1 4TY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 01203842.8 | 11.10.2001 | [2002/20] | Numéro de priorité, date | GB20000026949 | 03.11.2000 Format original publié: GB 0026949 | [2002/20] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1205799 | Date: | 15.05.2002 | Langue: | EN | [2002/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.03.2002 | Classification | IPC: | G03D3/02, G03D3/06, G03D3/13 | [2002/20] | CPC: |
G03D3/06 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, GB [2003/06] |
Précédent [2002/20] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Behandlung fotografischen Materials | [2002/20] | Anglais: | Processing photographic material | [2002/20] | Français: | Traitement de matériau photosensible | [2002/20] | Procédure d'examen | 14.10.2002 | Requête en examen déposée [2002/50] | 04.07.2003 | Demande retirée par le demandeur [2003/35] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]US5339131 (ROSENBURGH JOHN H [US], et al) [X] 1,3,4 * figure 1; claim 1 * [Y] 7,8; | [YA]US5822645 (PICCININO JR RALPH L [US], et al) [Y] 7,8 * abstract * [A] 1; | [A]EP0859279 (EASTMAN KODAK CO [US]) [A] 1,3 * figures 1,2; claim 1 *; | [A]US5387499 (EARLE ANTHONY [GB], et al) [A] 1,3 * abstract * |