EP1122952 - Dispositif et procédé de conversion de la fréquence de trame dans un décodeur d'images en mouvement; média d'enregistrement et circuit intégré semi-conducteur pour la mise en oeuvre de ce procédé [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.03.2007 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.03.2007 | Demande réputée retirée | publié le 11.04.2007 [2007/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NEC Electronics Corporation 1753 Shimonumabe Nakahara-ku Kawasaki, Kanagawa 211-8668 / JP | [N/P] |
Précédent [2003/18] | Pour tous les Etats désignés NEC Electronics Corporation 1753 Shimonumabe, Nakahara-ku Kawasaki, Kanagawa 211-8668 / JP | ||
Précédent [2001/32] | Pour tous les Etats désignés NEC CORPORATION 7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Nakazawa, Takeshi, c/o NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku Tokyo / JP | [2001/32] | Mandataire(s) | Wenzel & Kalkoff Patentanwälte Meiendorfer Strasse 89 22145 Hamburg / DE | [N/P] |
Précédent [2001/32] | Patentanwälte Wenzel & Kalkoff Grubesallee 26 22143 Hamburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01250032.8 | 30.01.2001 | [2001/32] | Numéro de priorité, date | JP20000023405 | 31.01.2000 Format original publié: JP 2000023405 | [2001/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1122952 | Date: | 08.08.2001 | Langue: | EN | [2001/32] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1122952 | Date: | 09.03.2005 | [2005/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.01.2005 | Classification | IPC: | H04N7/01 | [2001/32] | CPC: |
H04N7/0112 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR [2005/48] |
Précédent [2001/32] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Vorrichtung und Verfahren zur Umwandlung der Bildfrequenz in einem Bewegtbilddekoder; Aufzeichnungsmedium und integrierte Halbleiterschaltung zur Durchführung dieses Verfahrens | [2001/32] | Anglais: | Device for and method of converting a frame rate in a moving picture decoder, and a record medium and an integrated circuit device for implementing such a method | [2001/32] | Français: | Dispositif et procédé de conversion de la fréquence de trame dans un décodeur d'images en mouvement; média d'enregistrement et circuit intégré semi-conducteur pour la mise en oeuvre de ce procédé | [2001/32] | Procédure dexamen | 10.03.2005 | Requête en examen déposée [2005/19] | 04.07.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.01.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.04.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.10.2006 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2007/15] | 21.11.2006 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2007/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.01.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.01.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2007 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JPH10336595 ; | [A]US4609941 (CARR MICHAEL D [GB], et al) [A] 1-12* abstract *; | [X]EP0588669 (SONY CORP [JP]) [X] 1-12 * page 12, line 45 - page 13, line 35 *; | [X]EP0933942 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [X] 1-12 * column 1, line 34 - column 4, line 41 * * column 8, line 37 - column 9, line 39 * * column 19, line 26 - column 22, line 33 * * claims 1-14 *; | [PX]US6157739 (YAZAWA MINOBU [JP], et al) [PX] 1-12 * abstract * * column 1, line 26 - column 4, line 12 * * column 6, line 55 - column 10, line 60 * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19990331), vol. 1999, no. 3, & JP10336595 A 19981218 (MITSUBISHI) [X] 1-12 * column A * |