EP1161922 - Système pour déterminer la position intracorporelle d'un cathéter [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.10.2006 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.12.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 07.01.2009 [2009/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BIOTRONIK Mess- und Therapiegeräte GmbH & Co Ingenieurbüro Berlin Woermannkehre 1 12359 Berlin / DE | [N/P] |
Précédent [2001/50] | Pour tous les Etats désignés BIOTRONIK Mess- und Therapiegeräte GmbH & Co Ingenieurbüro Berlin Woermannkehre 1 12359 Berlin / DE | Inventeur(s) | 01 /
Ameling, Walter Morillenhang 67 52074 Aachen / DE | 02 /
Adams, Ludwig Turmstrasse 12 52072 Aachen / DE | 03 /
Thieling, Lothar Im Kückhoven 6 41812 Erkelenz / DE | [2001/50] | Mandataire(s) | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Stralauer Platz 34 10243 Berlin / DE | [N/P] |
Précédent [2001/50] | Eisenführ, Speiser & Partner Pacelliallee 43/45 14195 Berlin / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01250202.7 | 05.06.2001 | [2001/50] | Numéro de priorité, date | DE20001027782 | 07.06.2000 Format original publié: DE 10027782 | [2001/50] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1161922 | Date: | 12.12.2001 | Langue: | DE | [2001/50] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1161922 | Date: | 19.11.2003 | [2003/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1161922 | Date: | 14.12.2005 | Langue: | DE | [2005/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.10.2003 | Classification | IPC: | A61B5/06, A61M25/01 | [2001/50] | CPC: |
A61B5/06 (EP,US);
A61B5/062 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2001/50] | Titre | Allemand: | System zur Bestimmung der intrakorporalen Lage eines Arbeitskatheters | [2001/50] | Anglais: | System for determination of intracorporal position of an applied catheter | [2001/50] | Français: | Système pour déterminer la position intracorporelle d'un cathéter | [2001/50] | Procédure d'examen | 23.01.2004 | Requête en examen déposée [2004/15] | 01.07.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.10.2005 | Taxe de délivrance payée | 12.10.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.09.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 14.12.2005 | FI | 14.12.2005 | IE | 14.12.2005 | NL | 14.12.2005 | TR | 14.12.2005 | DK | 14.03.2006 | GR | 14.03.2006 | SE | 14.03.2006 | ES | 25.03.2006 | PT | 15.05.2006 | LU | 05.06.2006 | BE | 30.06.2006 | MC | 30.06.2006 | [2009/02] |
Précédent [2008/37] | FI | 14.12.2005 | |
IE | 14.12.2005 | ||
NL | 14.12.2005 | ||
TR | 14.12.2005 | ||
DK | 14.03.2006 | ||
GR | 14.03.2006 | ||
SE | 14.03.2006 | ||
ES | 25.03.2006 | ||
PT | 15.05.2006 | ||
LU | 05.06.2006 | ||
BE | 30.06.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
Précédent [2007/45] | FI | 14.12.2005 | |
IE | 14.12.2005 | ||
NL | 14.12.2005 | ||
DK | 14.03.2006 | ||
GR | 14.03.2006 | ||
SE | 14.03.2006 | ||
ES | 25.03.2006 | ||
PT | 15.05.2006 | ||
BE | 30.06.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
Précédent [2007/36] | FI | 14.12.2005 | |
IE | 14.12.2005 | ||
IT | 14.12.2005 | ||
NL | 14.12.2005 | ||
DK | 14.03.2006 | ||
GR | 14.03.2006 | ||
SE | 14.03.2006 | ||
ES | 25.03.2006 | ||
PT | 15.05.2006 | ||
BE | 30.06.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
Précédent [2007/28] | FI | 14.12.2005 | |
IE | 14.12.2005 | ||
NL | 14.12.2005 | ||
DK | 14.03.2006 | ||
GR | 14.03.2006 | ||
SE | 14.03.2006 | ||
ES | 25.03.2006 | ||
PT | 15.05.2006 | ||
BE | 30.06.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
Précédent [2007/07] | FI | 14.12.2005 | |
IE | 14.12.2005 | ||
NL | 14.12.2005 | ||
DK | 14.03.2006 | ||
GR | 14.03.2006 | ||
SE | 14.03.2006 | ||
ES | 25.03.2006 | ||
PT | 15.05.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
Précédent [2006/51] | FI | 14.12.2005 | |
IE | 14.12.2005 | ||
NL | 14.12.2005 | ||
DK | 14.03.2006 | ||
GR | 14.03.2006 | ||
SE | 14.03.2006 | ||
ES | 25.03.2006 | ||
PT | 15.05.2006 | ||
Précédent [2006/48] | FI | 14.12.2005 | |
IE | 14.12.2005 | ||
NL | 14.12.2005 | ||
GR | 14.03.2006 | ||
SE | 14.03.2006 | ||
ES | 25.03.2006 | ||
PT | 15.05.2006 | ||
Précédent [2006/45] | FI | 14.12.2005 | |
IE | 14.12.2005 | ||
NL | 14.12.2005 | ||
GR | 14.03.2006 | ||
SE | 14.03.2006 | ||
ES | 25.03.2006 | ||
Précédent [2006/40] | FI | 14.12.2005 | |
IE | 14.12.2005 | ||
GR | 14.03.2006 | ||
SE | 14.03.2006 | ||
ES | 25.03.2006 | ||
Précédent [2006/38] | FI | 14.12.2005 | |
GR | 14.03.2006 | ||
SE | 14.03.2006 | ||
ES | 25.03.2006 | ||
Précédent [2006/34] | FI | 14.12.2005 | |
SE | 14.03.2006 | ||
ES | 25.03.2006 | ||
Précédent [2006/27] | FI | 14.12.2005 | |
SE | 14.03.2006 | ||
Précédent [2006/23] | FI | 14.12.2005 | Citations: | Recherche | [A]US5391199 (BEN-HAIM SHLOMO [IL]) [A] 1-23 * the whole document *; | [A]US5592939 (MARTINELLI MICHAEL A [US]) [A] 1-23 * the whole document *; | [A]GB2314158 (ROKE MANOR RESEARCH [GB]) [A] 1-23 * the whole document *; | [AD]US5718241 (BEN-HAIM SHLOMO [IL], et al) [AD] 1-23* the whole document *; | [A]DE19915689 (SIEMENS ELEMA AB [SE]) [A] 1-23 * the whole document *; | [A]WO0010456 (SUPER DIMENSION LTD [IL], et al) [A] 1-23 * the whole document * |