EP1355549 - PROCEDE PERMETTANT D'ADAPTER UNE CHAUSSURE A UN PIED [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2003/44] | PROCEDE PERMETTANT DE MESURER LA FORME D'UN PIED | ||
[2004/33] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.01.2006 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.04.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 16.05.2007 [2007/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bonus Ortho System a Islandi HF Namuvegi 2 625 Olafsfiroi / IS | [2003/44] | Inventeur(s) | 01 /
GISLASON, Kolbeinn Hladbrekku 3 IS-200 Kopavogur / IS | [2003/44] | Mandataire(s) | Hardarson, Gunnar Örn Arnason Faktor Intellectual Property Consulting Gudridarstig 2-4 113 Reykjavik / IS | [N/P] |
Précédent [2005/01] | Hardarson, Gunnar Örn A&P Arnason ehf. Intellectual Property Group Efstaleiti 5 103 Reykjavik / IS | ||
Précédent [2003/44] | Plougmann & Vingtoft A/S Sundkrogsgade 9 P.O. Box 831 2100 Copenhagen O / DK | Numéro de la demande, date de dépôt | 01271161.0 | 19.12.2001 | [2003/44] | WO2001IS00023 | Numéro de priorité, date | IS20000578500 | 21.12.2000 Format original publié: IS 578500 | [2003/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO0249473 | Date: | 27.06.2002 | Langue: | EN | [2002/26] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1355549 | Date: | 29.10.2003 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.06.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1355549 | Date: | 23.03.2005 | Langue: | EN | [2005/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.09.2002 | Classification | IPC: | A43D1/02, A43D3/02, A43D3/08 | [2003/44] | CPC: |
A43D3/027 (EP,US);
A43D1/02 (EP,US);
A43D3/021 (EP,US);
A43D3/1441 (EP,US);
A43D3/1466 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/44] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM ANPASSEN EINES SCHUHES AN EINEN FUSS | [2004/33] | Anglais: | METHOD FOR FITTING A SHOE TO A FOOT | [2004/33] | Français: | PROCEDE PERMETTANT D'ADAPTER UNE CHAUSSURE A UN PIED | [2004/33] |
Précédent [2003/44] | METHODE ZUR MESSUNG DER FORM EINES FUSSES | ||
Précédent [2003/44] | A METHOD FOR MEASURING A SHAPE OF A FOOT | ||
Précédent [2003/44] | PROCEDE PERMETTANT DE MESURER LA FORME D'UN PIED | Entrée dans la phase régionale | 11.07.2003 | Taxe nationale de base payée | 11.07.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.07.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.07.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 11.07.2003 | Requête en examen déposée [2003/44] | 08.12.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.06.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.07.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.12.2004 | Taxe de délivrance payée | 30.12.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 27.12.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 23.03.2005 | CH | 23.03.2005 | LI | 23.03.2005 | TR | 23.03.2005 | GR | 23.06.2005 | CY | 19.12.2005 | IE | 19.12.2005 | [2007/20] |
Précédent [2006/51] | AT | 23.03.2005 | |
CH | 23.03.2005 | ||
LI | 23.03.2005 | ||
TR | 23.03.2005 | ||
GR | 23.06.2005 | ||
IE | 19.12.2005 | ||
Précédent [2006/48] | AT | 23.03.2005 | |
CH | 23.03.2005 | ||
LI | 23.03.2005 | ||
GR | 23.06.2005 | ||
IE | 19.12.2005 | ||
Précédent [2006/14] | AT | 23.03.2005 | |
CH | 23.03.2005 | ||
LI | 23.03.2005 | ||
GR | 23.06.2005 | ||
Précédent [2006/12] | AT | 23.03.2005 | |
CH | 23.03.2005 | ||
LI | 23.03.2005 | ||
Précédent [2005/51] | AT | 23.03.2005 | Cité dans | Recherche internationale | [XY]GB189288 (FRANK GORDON HORNE) [X] 1-2,7-10 [Y] 4-6; | [XY]US1587496 (EMILIO ALTIERI) [X] 1-2,7-10 [Y] 4-6; | [A]US1777747 (DE WITT WILLIAM J) [A] 1-3; | [XY]EP0044611 (COOPER FOOTLINE P R [GB]) [X] 1-3,7-10,12 [Y] 4-6,11; | [Y]US5746952 (MARSHALL SCOTT [US]) [Y] 4-6; | [Y]US5879725 (POTTER DANIEL R [US]) [Y] 11; | [A]DE19922151 (TECMATH GMBH & CO KG [DE])[A] 1 |