EP1345980 - PROCEDE DE FABRICATION EN CONTINU DE POLYESTERS OU DE COPOLYESTERS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.03.2006 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.05.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AT | publié le 06.06.2007 [2007/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Zimmer AG Borsigallee 1 60388 Frankfurt / DE | [2003/39] | Inventeur(s) | 01 /
REISEN, Michael Merianplatz 1 60316 Frankfurt am Main / DE | 02 /
WILHELM, Fritz Rendeler Strasse 79a 61184 Karben / DE | [2003/39] | Mandataire(s) | Meyer-Dulheuer, Karl-Hermann Dr. Meyer- Dulheuer & Partners LLP Franklinstrasse 61-63 60486 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Précédent [2004/21] | Meyer-Dulheuer, Karl-Hermann, Dr. Patentanwalt, Metzlerstrasse 27 60594 Frankfurt am Main / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01271410.1 | 27.11.2001 | [2003/39] | WO2001EP13776 | Numéro de priorité, date | DE2000164361 | 21.12.2000 Format original publié: DE 10064361 | DE2001127147 | 02.06.2001 Format original publié: DE 10127147 | [2003/39] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0250159 | Date: | 27.06.2002 | Langue: | DE | [2002/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1345980 | Date: | 24.09.2003 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 27.06.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1345980 | Date: | 25.05.2005 | Langue: | DE | [2005/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 27.06.2002 | Classification | IPC: | C08G63/78, C07C67/02, C07C67/03, B01D3/00 | [2003/39] | CPC: |
B01D3/14 (EP,US);
C08G63/78 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/39] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR KONTINUIERLICHEN HERSTELLUNG VON POLYESTERN ODER COPOLYESTERN | [2003/39] | Anglais: | METHOD FOR CONTINUOS PRODUCTION OF POLYESTERS OR COPOLYESTERS | [2003/39] | Français: | PROCEDE DE FABRICATION EN CONTINU DE POLYESTERS OU DE COPOLYESTERS | [2003/39] | Entrée dans la phase régionale | 21.07.2003 | Taxe nationale de base payée | 21.07.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.07.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.05.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 21.07.2003 | Requête en examen déposée [2003/39] | 17.01.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.02.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.03.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.03.2005 | Taxe de délivrance payée | 23.03.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.02.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.10.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FI | 25.05.2005 | NL | 25.05.2005 | DK | 25.08.2005 | GR | 25.08.2005 | SE | 25.08.2005 | PT | 27.10.2005 | AT | 27.11.2005 | CY | 27.11.2005 | BE | 30.11.2005 | CH | 30.11.2005 | LI | 30.11.2005 | LU | 30.11.2005 | MC | 30.11.2005 | [2007/23] |
Précédent [2007/20] | FI | 25.05.2005 | |
NL | 25.05.2005 | ||
DK | 25.08.2005 | ||
GR | 25.08.2005 | ||
SE | 25.08.2005 | ||
PT | 27.10.2005 | ||
CY | 27.11.2005 | ||
BE | 30.11.2005 | ||
CH | 30.11.2005 | ||
LI | 30.11.2005 | ||
LU | 30.11.2005 | ||
MC | 30.11.2005 | ||
Précédent [2007/13] | FI | 25.05.2005 | |
NL | 25.05.2005 | ||
DK | 25.08.2005 | ||
GR | 25.08.2005 | ||
SE | 25.08.2005 | ||
PT | 27.10.2005 | ||
BE | 30.11.2005 | ||
CH | 30.11.2005 | ||
LI | 30.11.2005 | ||
LU | 30.11.2005 | ||
MC | 30.11.2005 | ||
Précédent [2007/09] | FI | 25.05.2005 | |
NL | 25.05.2005 | ||
DK | 25.08.2005 | ||
GR | 25.08.2005 | ||
SE | 25.08.2005 | ||
PT | 27.10.2005 | ||
CH | 30.11.2005 | ||
LI | 30.11.2005 | ||
LU | 30.11.2005 | ||
MC | 30.11.2005 | ||
Précédent [2006/42] | FI | 25.05.2005 | |
NL | 25.05.2005 | ||
DK | 25.08.2005 | ||
GR | 25.08.2005 | ||
SE | 25.08.2005 | ||
PT | 27.10.2005 | ||
CH | 30.11.2005 | ||
LI | 30.11.2005 | ||
MC | 30.11.2005 | ||
Précédent [2006/30] | FI | 25.05.2005 | |
NL | 25.05.2005 | ||
DK | 25.08.2005 | ||
GR | 25.08.2005 | ||
SE | 25.08.2005 | ||
PT | 27.10.2005 | ||
MC | 30.11.2005 | ||
Précédent [2006/22] | FI | 25.05.2005 | |
NL | 25.05.2005 | ||
DK | 25.08.2005 | ||
GR | 25.08.2005 | ||
SE | 25.08.2005 | ||
PT | 27.10.2005 | ||
Précédent [2006/14] | FI | 25.05.2005 | |
DK | 25.08.2005 | ||
GR | 25.08.2005 | ||
SE | 25.08.2005 | ||
PT | 27.10.2005 | ||
Précédent [2006/13] | FI | 25.05.2005 | |
DK | 25.08.2005 | ||
SE | 25.08.2005 | ||
Précédent [2005/52] | FI | 25.05.2005 | |
SE | 25.08.2005 | ||
Précédent [2005/50] | SE | 25.08.2005 | Cité dans | Recherche internationale | [A]JPH09124783 ; | [AD]US4670580 (MAURER CHARLES J [US]) [AD] 1-12 * claim 1 * * column 3, paragraphs 2,3 * * column 5, paragraph 2 * * column 6, paragraph 3 * * examples 1-4 *; | [A]US5466776 (KRAUTSTRUNK JUERGEN [DE], et al) [A] 1-12 * claim 1 ** column 2, line 48 - line 65 *; | [A]EP1046662 (LURGI ZIMMER AKTIENGESELLSCHAF [DE]) [A] 1-12 * claims 1,5,6 * * page 4, paragraph 2 * * examples 4-8 *; | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1997, no. 29, Database accession no. 1997-316631, XP002195467 & JPH09124783 A 19970513 (TORAY IND INC) [A] 1,2 * abstract * |