EP1343808 - PROCEDE DE SYNTHESE D'UN PEPTIDE LHRH [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2003/38] | PROCEDE DE SYNTHESE D'UN PEPTIDE COMPORTANT UN RESIDU DE TRYPTOPHANE (TRY) | ||
[2005/36] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.07.2007 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.12.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 14.01.2009 [2009/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ipsen Manufacturing Ireland Limited Blanchardstown Industrial Park Blanchardstown Dublin 15 / IE | [2006/37] |
Précédent [2004/44] | Pour tous les Etats désignés Ipsen Manufacturing Ireland Limited Blanchardstown Industrial Park Blanchardstown, Dublin 15 / IE | ||
Précédent [2003/38] | Pour tous les Etats désignés Kinerton Limited Blanchardstown Industrial Park Blanchardstown, Dublin 15 / IE | Inventeur(s) | 01 /
JACKSON, Steven, Allen 81 Noth Mill Street Holliston, MA / US | [2003/38] | Mandataire(s) | Ryan, Anne Mary, et al Anne Ryan & Co 2 Crofton Terrace Dun Laoghaire, County Dublin A96 V6P7 / IE | [N/P] |
Précédent [2003/38] | Ryan, Anne Mary, et al c/o Anne Ryan & Co. 60 Northumberland Road Ballsbridge Dublin 4 / IE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01272223.7 | 19.12.2001 | [2003/38] | WO2001IE00159 | Numéro de priorité, date | IE20000001079 | 22.12.2000 Format original publié: IE 20001079 | [2003/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO02051861 | Date: | 04.07.2002 | Langue: | EN | [2002/27] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1343808 | Date: | 17.09.2003 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.07.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1343808 | Date: | 13.09.2006 | Langue: | EN | [2006/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 10.10.2002 | Classification | IPC: | C07K7/23 | [2005/36] | Données CPC non encore disponibles |
Précédent IPC [2003/38] | C07K1/04, C07K1/06, C07K7/23 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/38] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | 23.06.2003 | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | 23.06.2003 | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN FÜR DIE SYNTHESE EINES LHRH PEPTIDES | [2005/36] | Anglais: | PROCESS FOR THE SYNTHESIS OF AN LHRH PEPTIDE | [2005/36] | Français: | PROCEDE DE SYNTHESE D'UN PEPTIDE LHRH | [2005/36] |
Précédent [2003/38] | VERFAHREN FÜR DIE SYNTHESE EINES PEPTIDES MIT EINEM TRYPTOPHANREST | ||
Précédent [2003/38] | PROCESS FOR THE SYNTHESIS OF A PEPTIDE HAVING A TRP RESIDUE | ||
Précédent [2003/38] | PROCEDE DE SYNTHESE D'UN PEPTIDE COMPORTANT UN RESIDU DE TRYPTOPHANE (TRY) | Entrée dans la phase régionale | 23.06.2003 | Taxe nationale de base payée | 23.06.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.06.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 31.05.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 26.06.2003 | Requête en examen déposée [2003/38] | 28.01.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.08.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.09.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.03.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.04.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 06.06.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.02.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.06.2006 | Taxe de délivrance payée | 20.06.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 14.06.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.01.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2004 | 04   M06   Taxe payée le   26.01.2005 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 13.09.2006 | TR | 13.09.2006 | GR | 14.12.2006 | LU | 19.12.2006 | MC | 31.12.2006 | [2009/03] |
Précédent [2008/37] | TR | 13.09.2006 | |
GR | 14.12.2006 | ||
LU | 19.12.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
Précédent [2008/19] | GR | 14.12.2006 | |
MC | 31.12.2006 | ||
Précédent [2007/45] | MC | 31.12.2006 | |
Précédent [2007/37] | IT | 13.09.2006 | |
MC | 31.12.2006 | ||
Précédent [2007/36] | IT | 13.09.2006 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US4569927 (RIVIER JEAN E F [US], et al) [X] 1-19 * column 3, line 30 - column 6, line 26; example 1; claims 1,8 *; | [X]DE3931731 (EXPANSIA SA [FR]) [X] 1,2 * example 1 *; | [X] - MERY J & CALAS B, "Tryptophan reduction and histidine racemization during deprotection by catalytic transfer hydrogenation and of an analog of the luteinizing hormone releasing factor", INTERNATIONAL JOURNAL OF PEPTIDE & PROTEIN RESEARCH, (198804), vol. 31, no. 4, pages 412 - 419, XP008005285 [X] 1,2 * the whole document * | [X] - PINEDA JL ET AL., "Effect of GnRh Anatgonist, [ac-delta-3 Pro-1, pFDPhe-2, DTrp-3,6] GnRh, on Pulsatile Gonadotrop in Secretion in the Castrate Male Primate", JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, (198302), vol. 56, no. 2, pages 420 - 422, XP008005269 [X] 1,2 * the whole document * | Examen | US4211693 | BE904458 |