EP1256186 - APPAREIL DE TRANSMISSION/RECEPTION ET PROCEDE POUR SERVICE DE PAQUETS DE DONNEES DANS UN SYSTEME DE TELECOMMUNICATIONS MOBILE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.08.2005 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.08.2005 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 28.09.2005 [2005/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 416 Maetan-dong Paldal-gu Suwon City, Kyungki-do 442-370 / KR | [N/P] |
Précédent [2002/46] | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 416 Maetan-dong, Paldal-gu Suwon City, Kyungki-do 442-370 / KR | Inventeur(s) | 01 /
CHO, Young-Kwon 1054-3, Youngtong-don, Paltal-gu Suwon-shi, Kyonggi-do 442-470 / KR | 02 /
JANG, Jae-Sung Jukong Apt. 1102-203, Jungang-dong Kwacheon-shi, Kyonggi-do 427-010 / KR | [2002/46] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2002/46] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01272383.9 | 27.12.2001 | [2002/46] | WO2001KR02279 | Numéro de priorité, date | KR20000083395 | 27.12.2000 Format original publié: KR 2000083395 | [2002/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO02052741 | Date: | 04.07.2002 | Langue: | EN | [2002/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1256186 | Date: | 13.11.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.07.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1256186 | Date: | 06.10.2004 | Langue: | EN | [2004/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 04.07.2002 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.04.2003 | Classification | IPC: | H04B1/69, H04Q7/38 | [2003/21] | CPC: |
H04L1/0019 (EP,KR,US);
H04B1/70755 (EP,KR,US);
H04L1/0007 (EP,KR,US);
H04L1/0025 (EP,KR,US);
H04B2201/70701 (EP,KR,US);
H04B2201/709709 (EP,KR,US)
|
Précédent IPC [2002/46] | H04B1/69 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2004/21] |
Précédent [2002/46] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SENDE-/EMPFANGSVORRICHTUNG UND VERFAHREN FÜR PAKETDATENDIENST IN ENEM MOBILEN KOMMUNIKATIONSYTEM | [2002/46] | Anglais: | TRANSMITTING/RECEIVING APPARATUS AND METHOD FOR PACKET DATA SERVICE IN A MOBILE TELECOMMUNICATION SYSTEM | [2002/46] | Français: | APPAREIL DE TRANSMISSION/RECEPTION ET PROCEDE POUR SERVICE DE PAQUETS DE DONNEES DANS UN SYSTEME DE TELECOMMUNICATIONS MOBILE | [2002/46] | Entrée dans la phase régionale | 27.08.2002 | Taxe nationale de base payée | 27.08.2002 | Taxe de recherche payée | 27.08.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.08.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.08.2002 | Requête en examen déposée [2002/46] | 21.07.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M05) | 19.12.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.04.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.08.2004 | Taxe de délivrance payée | 05.08.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 07.07.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]EP1043910 (LUCENT TECHNOLOGIES INC [US]) [X] 8 * page 2, line 56 - page 3, line 7; figure 1 * * page 4, line 16 - line 54 * [Y] 1-7,9-17; | [Y]EP0986282 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [Y] 1-7,9-17 * column 7, line 6 - line 29 *; | [Y]WO0014900 (QUALCOMM INC [US]) [Y] 1-7,9-17 * page 10, line 14 - page 11, line 32 *; | [PX]US6253063 (CUDAK MARK C [US], et al) [PX] 1,8,11 * column 2, line 3 - line 46 *; | [PX]US2001017851 (YAMAGUCHI AKIRA [JP], et al) [PX] 1,8,11 * page 3, paragraphs 45,47 *; | [A]US6088335 (I CHIH-LIN [US], et al) [A] 1-17 * abstract * | Recherche internationale | [A]US6088366 (SUNG KWAN-SOO [KR]); | [A]US5982807 (SNELL JAMES LEROY [US]); | [A]US5933607 (TATE DUNCAN HARTLEY [AU], et al) |