EP1427813 - PROCEDE D'IMMUNOTHERAPIE A BASE DE CELLULES DENDRITIQUES DE TUMEURS UTILISANT UNE POLYTHERAPIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 26.09.2008 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.09.2008 | Demande réputée retirée | publié le 29.10.2008 [2008/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Immunex Corporation 51 University Street Seattle Washington 98101 / US | [N/P] |
Précédent [2004/25] | Pour tous les Etats désignés IMMUNEX CORPORATION 51 University Street Seattle Washington 98101 / US | Inventeur(s) | 01 /
THOMAS, Elaine, K. 1419 Broadmoor Drive East Seattle, WA 98112 / US | 02 /
LYMAN, Stuart, D. 1836 N. 53rd Street Seattle, WA 98103 / US | 03 /
LYNCH, David, H. 14180 N. Madison Avenue NE Bainbridge Island, WA 98110 / US | 04 /
DE SMEDT, Thibaut, N. 5516 27th Avenue NE Seattle, WA 98105 / US | 05 /
MALISZEWSKI, Charles, R. 1014 Northwest 120th Seattle, WA 98177 / US | [2004/25] | Mandataire(s) | Bassil, Nicholas Charles, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [N/P] |
Précédent [2004/25] | Bassil, Nicholas Charles, et al Kilburn & Strode 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 01273795.3 | 23.10.2001 | [2004/25] | WO2001US46254 | Numéro de priorité, date | US20000242868P | 24.10.2000 Format original publié: US 242868 P | [2004/25] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO02066044 | Date: | 29.08.2002 | Langue: | EN | [2002/35] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1427813 | Date: | 16.06.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.08.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 25.03.2004 | Classification | IPC: | C12N5/06, A61K38/18, A61K38/20, A61K39/395, A61P35/00 | [2004/25] | CPC: |
A61K38/2086 (EP,US);
A61K38/191 (EP,US);
A61K39/0011 (US);
A61K39/3955 (EP,US);
A61K39/4611 (EP);
A61K39/4615 (EP);
A61K39/4622 (EP);
A61K39/4635 (EP);
A61K39/464417 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61K2039/5154 (US);
A61K2039/5158 (US)
(-)
| C-Set: |
A61K38/191, A61K2300/00 (US,EP);
A61K38/2086, A61K2300/00 (US,EP);
A61K39/3955, A61K2300/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/25] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | METHODE ZUR AUF DENDRITISCHE ZELLEN BERUHENDEN IMMUNOTHERAPIE VON TUMOREN UNTER VERWENDUNG EINER KOMBINATIONSTHERAPIE | [2004/25] | Anglais: | METHOD FOR DENDRITIC CELLS-BASED IMMUNOTHERAPY OF TUMORS USING COMBINATION THERAPY | [2004/25] | Français: | PROCEDE D'IMMUNOTHERAPIE A BASE DE CELLULES DENDRITIQUES DE TUMEURS UTILISANT UNE POLYTHERAPIE | [2004/25] | Matière biologique | Cette demande fait mention dun dépôt de matière biologique, voir le dossier pour plus de détails | Entrée dans la phase régionale | 13.05.2003 | Taxe nationale de base payée | 13.05.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.05.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 24.05.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 12.05.2003 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.05.2003 | Requête en examen déposée [2004/25] | 02.09.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.01.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.08.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 20.02.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.02.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.07.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.05.2008 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/44] | 10.06.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.10.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.10.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.10.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.10.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2007 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X] - BORGES L ET AL, "Synergistic action of fms-like tyrosine kinase 3 ligand and CD40 ligand in the induction of dendritic cells and generation of antitumor immunity in vivo.", JOURNAL OF IMMUNOLOGY (BALTIMORE, MD.: 1950) UNITED STATES 1 AUG 1999, (19990801), vol. 163, no. 3, ISSN 0022-1767, pages 1289 - 1297, XP002223474 [X] 1,2 * the whole document * | [A] - BANCHEREAU J ET AL, "IMMUNOBIOLOGY OF DENDRITIC CELLS", ANNUAL REVIEW OF IMMUNOLOGY, ANNUAL REVIEWS INC, US, (2000), vol. 18, ISSN 0732-0582, pages 767 - 811, XP001018258 [A] 1,2 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1146/annurev.immunol.18.1.767 | Examen | - CURRENT OPINION IN IMMUNOLOGY, (20001001), vol. 12, page 589-596, XP004257727 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0952-7915(00)00147-3 | - CELLULAR IMMUNOLOGY, (1999), vol. 193, pages 48 - 58 |