EP1160202 - Hydroxyde de titane, photocatalysateur et agent photocatalytique de revêtement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 12.03.2004 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.06.2008 | Changement - mandataire | publié le 16.07.2008 [2008/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sumitomo Chemical Company, Limited 5-33, Kitahama 4-chome Chuo-ku Osaka 541-8550 / JP | [N/P] |
Précédent [2001/49] | Pour tous les Etats désignés Sumitomo Chemical Company, Limited 5-33, Kitahama 4-chome Chuo-ku Osaka 541-8550 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Sakatani, Yoshiaki 2-6-521, Ikku-cho Niihama-shi, Ehime / JP | 02 /
Koike, Hironobu 11-28, Hoshigoe-cho Niihama-shi, Ehime / JP | 03 /
Ando, Hiroyuki 2-6-332, Ikku-cho Niihama-shi, Ehime / JP | [2001/49] | Mandataire(s) | Cresswell, Thomas Anthony J.A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Précédent [2008/29] | Cresswell, Thomas Anthony J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | ||
Précédent [2001/49] | Cresswell, Thomas Anthony J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 01302989.7 | 29.03.2001 | [2001/49] | Numéro de priorité, date | JP20000152556 | 24.05.2000 Format original publié: JP 2000152556 | [2001/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1160202 | Date: | 05.12.2001 | Langue: | EN | [2001/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.09.2001 | Classification | IPC: | C01G23/04, C01G23/053, B01J35/00, B01J21/06 | [2001/49] | CPC: |
B01J21/063 (EP,US);
C01G23/04 (EP,KR,US);
B01J35/30 (EP,US);
B01J35/39 (EP,KR,US);
B01J37/031 (EP,US);
C01G23/053 (EP,US);
C01P2002/70 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2002/35] |
Précédent [2001/49] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Titanhydroxid, aus diesem hergestellter Photokatalysator und photokatalytisches Beschichtungsmittel | [2001/49] | Anglais: | Titanium hydroxide, photocatalyst produced from the same and photocatalytic coating agent | [2001/49] | Français: | Hydroxyde de titane, photocatalysateur et agent photocatalytique de revêtement | [2001/49] | Procédure dexamen | 21.05.2002 | Requête en examen déposée [2002/30] | 13.03.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 24.09.2003 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2004/18] | 29.10.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2004/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.03.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]SU783234 ; | [X]JPH0971418 ; | JPH0971418 [ ]; | [XA]JPH02196028 ; | [A]GB427339 (TITAN CO AS); | [A]WO9843733 (OTSUKA KAGAKU KK [JP], et al); | [A]EP1027924 (OTSUKA KAGAKU KK [JP]); | [PXA]EP1065169 (SUMITOMO CHEMICAL CO [JP]); | [EA]EP1095908 (SUMITOMO CHEMICAL CO [JP]); | par le demandeur | JP2000152556 |