EP1160130 - Rétroviseur de véhicule [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 25.04.2008 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.07.2008 | Changement - mandataire | publié le 20.08.2008 [2008/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ford Global Technologies, Inc. Suite 600, Parklane Towers East, One Parklane Boulevard Dearborn, Michigan 48126 / US | [N/P] |
Précédent [2001/49] | Pour tous les Etats désignés Ford Global Technologies, Inc. Suite 600, Parklane Towers East, One Parkland Boulevard Dearborn, Michigan 48136 / US | Inventeur(s) | 01 /
Strumolo, Gary Steven 18910 Hillcrest Beverly Hills, Michigan 48025 / US | 02 /
Greenberg, Jeffry Allen 3430 Brentwood Court Ann Arbor, Michigan 48108 / US | 03 /
Tijerina, Louis 233 E. Dunedin Road Columbus, Ohio 43214 / US | 04 /
Miller, Ronald Hugh 827 Berkshire Drive Saline, Michigan 48176 / US | [2001/49] | Mandataire(s) | Messulam, Alec Moses, et al Harrison IP Limited 3 Ebor House London Ebor Business Park Millfield Lane Nether Poppleton York YO26 6QY / GB | [N/P] |
Précédent [2008/34] | Messulam, Alec Moses, et al A. Messulam & Co. Ltd. 43-45 High Road Bushy Heath Bushy Hertfordshire WD23 1EE / GB | ||
Précédent [2001/49] | Messulam, Alec Moses, et al A. Messulam & Co. Ltd., 43-45 High Road Bushey Heath, Herts WD23 1EE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 01304057.1 | 03.05.2001 | [2001/49] | Numéro de priorité, date | US20000580056 | 27.05.2000 Format original publié: US 580056 | [2001/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1160130 | Date: | 05.12.2001 | Langue: | EN | [2001/49] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1160130 | Date: | 01.02.2006 | [2006/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.12.2005 | Classification | IPC: | B60R1/08 | [2001/49] | CPC: |
B60R1/082 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, GB, SE [2006/40] |
Précédent [2001/49] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Fahrzeugspiegel | [2001/49] | Anglais: | Vehicular mirror | [2001/49] | Français: | Rétroviseur de véhicule | [2001/49] | Procédure d'examen | 24.06.2006 | Requête en examen déposée [2006/32] | 10.11.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.03.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.04.2008 | Demande retirée par le demandeur [2008/22] | 25.04.2008 | Date des procédures orales | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.03.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.04.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 13.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]US4620777 (NU TSAI Y [TW]) [X] 1-3,5,7 * column 1, line 66 - column 2, line 11; figures 1,2 * [Y] 4,6,8-10; | [XY]GB2250250 (OHAYON DAVID) [X] 1-7 * page 5, line 33 - page 6, line 30; figure - * [Y] 8-10; | [XY]CA1285410 (ELLIS MURRAY R [CA]) [X] 1-7 * page 5, line 1 - line 23; figures 1,2 * [Y] 8-10; | [XY]JPH02144240 ; | [XY]US4264144 (MCCORD ROBERT C) [X] 1-5,7 * column 2, line 54 - line 60; figure - * [Y] 6,8-10; | [AY]US5796532 (KANAZAWA TORU [JP]) [A] 1 * column 3, line 51 - column 4, line 4; figures 1A,1B * [Y] 4,6; | [AY]US5115352 (DO ESPIRITO SANTO ANTONIO FERR [BR]) [A] 1 * column 1, line 59 - column 2, line 46; figure - * [Y] 8-10 | [XY] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19900820), vol. 014, no. 384, Database accession no. (M - 1013), & JP02144240 A 19900604 (HIDEAKI OTAKA) [X] 1-5,7 * abstract * [Y] 6,8-10 | par le demandeur | US4331382 |