EP1179398 - Dispositif de coupe pour ruban en matière plastique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.06.2006 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.12.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, FR | publié le 07.01.2009 [2009/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Illinois Tool Works Inc. 3600 West Lake Avenue Glenview, IL 60026 / US | [N/P] |
Précédent [2005/34] | Pour tous les Etats désignés ILLINOIS TOOL WORKS INC. 3600 West Lake Avenue Glenview, Cook County Illinois 60025 / US | ||
Précédent [2002/07] | Pour tous les Etats désignés ILLINOIS TOOL WORKS INC. 3600 West Lake Avenue Glenview, Cook County, Illinois 60025 / US | Inventeur(s) | 01 /
Mothena, Mark 6 Aberdeen Road Hawthorn Woods, Illinois 60047 / US | 02 /
Figiel, Janusz 21286 W. Lakeview Parkway Mundelein, Illinois 60060 / US | [2002/07] | Mandataire(s) | Finnie, Peter John, et al Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [N/P] |
Précédent [2005/45] | Finnie, Peter John, et al Gill Jennings & Every, Broadgate House, 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | ||
Précédent [2002/07] | Rackham, Stephen Neil GILL JENNINGS & EVERY, Broadgate House, 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 01305518.1 | 26.06.2001 | [2002/07] | Numéro de priorité, date | US20000613316 | 11.07.2000 Format original publié: US 613316 | [2002/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1179398 | Date: | 13.02.2002 | Langue: | EN | [2002/07] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1179398 | Date: | 23.10.2002 | [2002/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1179398 | Date: | 24.08.2005 | Langue: | EN | [2005/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.09.2002 | Classification | IPC: | B26B27/00, B65B69/00 | [2002/43] | CPC: |
B26B27/00 (EP,KR,US);
Y10S83/909 (EP,US);
Y10T83/662 (EP,US);
Y10T83/9493 (EP,US)
|
Précédent IPC [2002/07] | B26B3/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/07] | Titre | Allemand: | Schneidevorrichtung für Kunststoffband | [2002/08] | Anglais: | Cutter for plastic strap | [2002/07] | Français: | Dispositif de coupe pour ruban en matière plastique | [2002/07] |
Précédent [2002/07] | Schneidvorrichtung für Kunststoffband | Procédure d'examen | 09.04.2003 | Requête en examen déposée [2003/23] | 21.08.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.12.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.04.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.06.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.02.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.05.2005 | Taxe de délivrance payée | 27.05.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.05.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 24.08.2005 | BE | 24.08.2005 | CH | 24.08.2005 | CY | 24.08.2005 | FI | 24.08.2005 | FR | 24.08.2005 | IT | 24.08.2005 | LI | 24.08.2005 | NL | 24.08.2005 | TR | 24.08.2005 | DK | 24.11.2005 | GR | 24.11.2005 | SE | 24.11.2005 | ES | 05.12.2005 | PT | 24.01.2006 | [2009/01] |
Précédent [2008/37] | AT | 24.08.2005 | |
BE | 24.08.2005 | ||
CH | 24.08.2005 | ||
FI | 24.08.2005 | ||
IT | 24.08.2005 | ||
LI | 24.08.2005 | ||
NL | 24.08.2005 | ||
TR | 24.08.2005 | ||
DK | 24.11.2005 | ||
GR | 24.11.2005 | ||
SE | 24.11.2005 | ||
ES | 05.12.2005 | ||
PT | 24.01.2006 | ||
Précédent [2007/36] | AT | 24.08.2005 | |
BE | 24.08.2005 | ||
CH | 24.08.2005 | ||
FI | 24.08.2005 | ||
IT | 24.08.2005 | ||
LI | 24.08.2005 | ||
NL | 24.08.2005 | ||
DK | 24.11.2005 | ||
GR | 24.11.2005 | ||
SE | 24.11.2005 | ||
ES | 05.12.2005 | ||
PT | 24.01.2006 | ||
Précédent [2006/26] | AT | 24.08.2005 | |
BE | 24.08.2005 | ||
CH | 24.08.2005 | ||
FI | 24.08.2005 | ||
LI | 24.08.2005 | ||
NL | 24.08.2005 | ||
DK | 24.11.2005 | ||
GR | 24.11.2005 | ||
SE | 24.11.2005 | ||
ES | 05.12.2005 | ||
PT | 24.01.2006 | ||
Précédent [2006/25] | AT | 24.08.2005 | |
BE | 24.08.2005 | ||
CH | 24.08.2005 | ||
FI | 24.08.2005 | ||
LI | 24.08.2005 | ||
NL | 24.08.2005 | ||
GR | 24.11.2005 | ||
SE | 24.11.2005 | ||
ES | 05.12.2005 | ||
PT | 24.01.2006 | ||
Précédent [2006/14] | AT | 24.08.2005 | |
CH | 24.08.2005 | ||
FI | 24.08.2005 | ||
LI | 24.08.2005 | ||
NL | 24.08.2005 | ||
GR | 24.11.2005 | ||
SE | 24.11.2005 | ||
ES | 05.12.2005 | ||
Précédent [2006/13] | AT | 24.08.2005 | |
FI | 24.08.2005 | ||
SE | 24.11.2005 | Citations: | Recherche | [X]FR2581915 (RUYTER JACKIE DE [FR]) [X] 1 * page 2, line 16 - page 4, line 13; figures 1-3 *; | [A]US4644646 (LADIN ELI M [US]) [A] * the whole document *; | [X]US4831734 (DE RUYTER JACKIE A [FR], et al) [X] 1,2 * column 2, line 5 - line 61; figures 1-5 * |