EP1175065 - Procédé et système d'amélioration des performances d'un réseau par une architecture de proxy ameliorée avec passerelle redondante [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.06.2006 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.11.2009 | Changement - mandataire | publié le 16.12.2009 [2009/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hughes Electronics Corporation 200 N. Sepulveda Boulevard El Segundo California 90245 / US | [N/P] |
Précédent [2002/04] | Pour tous les Etats désignés Hughes Electronics Corporation 200 N. Sepulveda Boulevard El Segundo, California 90245 / US | Inventeur(s) | 01 /
Border, John 19605 Selby Avenue Poolesville, Maryland 20837 / US | 02 /
Butehorn, Matthew 1230 Leafy Hollow Circle Mt. Airy, Maryland 21771 / US | 03 /
Burrell, Ken 3 Monument Court Rockville, Maryland 20850 / US | [2002/04] | Mandataire(s) | Jackson, Richard Eric, et al Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [N/P] |
Précédent [2009/51] | Jackson, Richard Eric, et al Carpmaels & Ransford 43-45 Bloomsbury Square London WC1A 2RA / GB | ||
Précédent [2002/04] | Jackson, Richard Eric, et al Carpmaels & Ransford, 43 Bloomsbury Square London WC1A 2RA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 01306269.0 | 20.07.2001 | [2002/04] | Numéro de priorité, date | US20000220026P | 21.07.2000 Format original publié: US 220026 P | US20000225630P | 15.08.2000 Format original publié: US 225630 P | [2002/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1175065 | Date: | 23.01.2002 | Langue: | EN | [2002/04] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1175065 | Date: | 13.08.2003 | [2003/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1175065 | Date: | 17.08.2005 | Langue: | EN | [2005/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.07.2003 | Classification | IPC: | H04L29/06 | [2002/04] | CPC: |
H04L41/5022 (EP,US);
H04B7/18582 (EP,US);
H04B7/18584 (EP,US);
H04L12/2854 (EP,US);
H04L12/4604 (EP,US);
H04L12/66 (EP,US);
H04L41/046 (EP,US);
H04L41/083 (EP,US);
H04L41/0896 (US);
H04L43/00 (EP,US);
H04L43/0811 (EP,US);
H04L45/00 (US);
H04L45/22 (EP,US);
H04L45/24 (EP,US);
H04L45/28 (EP,US);
H04L45/30 (EP,US);
H04L45/306 (EP,US);
H04L45/308 (EP,US);
H04L47/10 (US);
H04L47/193 (EP,US);
H04L47/2408 (EP,US);
H04L47/2433 (EP,US);
H04L47/2491 (EP,US);
H04L47/40 (EP,US);
H04L47/50 (EP,US);
H04L49/90 (EP,US);
H04L49/901 (EP,US);
H04L49/9042 (EP,US);
H04L49/9094 (EP,US);
H04L63/1466 (EP,US);
H04L67/2871 (EP,US);
H04L67/563 (EP,US);
H04L67/566 (EP,US);
H04L67/61 (EP,US);
H04L67/63 (EP,US);
H04L69/16 (EP,US);
H04L69/161 (EP,US);
H04L69/163 (EP,US);
H04L69/165 (EP,US);
H04L69/22 (EP,US);
H04L9/40 (US);
H04W28/10 (EP);
H04W8/04 (US);
H04L41/06 (EP,US);
H04L41/0873 (EP,US);
H04L63/0281 (EP,US);
H04L63/0428 (EP,US);
H04L67/59 (EP,US);
H04L69/14 (EP,US);
H04L69/18 (EP,US);
H04L69/329 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2004/19] |
Précédent [2002/04] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Verfahren und System zur Verbesserung der Netzwerkleistung mittels Verbesserung von Proxyarchitektur mit redundantem Gateway | [2002/04] | Anglais: | Method and system for improving network performance enhancing proxy architecture with gateway redundancy | [2002/04] | Français: | Procédé et système d'amélioration des performances d'un réseau par une architecture de proxy ameliorée avec passerelle redondante | [2002/04] | Procédure d'examen | 13.02.2004 | Requête en examen déposée [2004/16] | 14.02.2004 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 11.03.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.06.2004 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) FI, SE | 26.10.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 16.12.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.02.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.05.2005 | Taxe de délivrance payée | 25.05.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.05.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/30] | Requête en poursuite de la procédure de: | 16.12.2004 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 16.12.2004 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 04.01.2005 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 19.03.2004 | FI   M01   Pas encore payé | 19.03.2004 | SE   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 17.08.2005 | [2007/36] | Citations: | Recherche | [A]EP0526240 (NEC CORP [JP]) [A] 1-35* the whole document *; | [A]EP0871316 (AT & T WIRELESS SERVICES INC [US]) [A] 1-35 * abstract * * page 2, line 41 - page 3, line 9 * * figure 2 *; | [A]US5949753 (ALEXANDER JR CEDELL ADAM [US], et al) [A] 1-35 * column A * * column 1, line 52 - column 2, line 18 * * figures 3,4 *; | [X]US6070073 (MAVEDDAT PAYAM [US], et al) [X] 1,3-15,17-22,24-29,31-35 * column 5, line 31 - line 46 * * column 6, line 5 - line 16 * * column 8, line 66 - column 9, line 10 * * figures 1,5,8 * |