Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | KR20020025744 | Dossier mondial | 04.04.2002 | A | Numéro de priorité | Date | JP2000296913 | 28.09.2000 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | JP2002102217 | Dossier mondial | 09.04.2002 | A | Numéro de priorité | Date | JP2000296913 | 28.09.2000 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP1192901 | Dossier mondial | 05.09.2007 | B1 | EP1192901 | 03.04.2002 | A1 | Numéro de priorité | Date | JP2000296913 | 28.09.2000 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CN1232225C | 21.12.2005 | C | CN1345572 | 24.04.2002 | A | Numéro de priorité | Date | JP2000296913 | 28.09.2000 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | DE60130299T | 29.05.2008 | T2 | DE60130299D1 | 18.10.2007 | D1 | Numéro de priorité | Date | JP2000296913 | 28.09.2000 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US6633627 | 14.10.2003 | B2 | US2002037067 | 28.03.2002 | A1 | Numéro de priorité | Date | JP2000296913 | 28.09.2000 |