EP1192901 - Filtration de rayons X dépendante de la position [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.07.2008 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.06.2009 | Changement - mandataire | publié le 29.07.2009 [2009/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GE Medical Systems Global Technology Company LLC 3000 North Grandview Boulevard Waukesha Wisconsin 53188-1696 / US | [2007/36] |
Précédent [2002/14] | Pour tous les Etats désignés GE Medical Systems Global Technology Company LLC 3000 North Grandview Boulevard Waukesha, Wisconsin 53188-1696 / US | Inventeur(s) | 01 /
Horiuchi, Tetsuya 7-127, Asahigaoka 4-chome Hino-shi, Tokyo 191-8503 / JP | [2002/14] | Mandataire(s) | Goode, Ian Roy London Patent Operation General Electric International, Inc. 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | [N/P] |
Précédent [2009/31] | Goode, Ian Roy London Patent Operation General Electric International, Inc. 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | ||
Précédent [2002/14] | Goode, Ian Roy GE LONDON PATENT OPERATION, Essex House, 12/13 Essex Street London WC2R 3AA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 01308242.5 | 27.09.2001 | [2002/14] | Numéro de priorité, date | JP20000296913 | 28.09.2000 Format original publié: JP 2000296913 | [2002/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1192901 | Date: | 03.04.2002 | Langue: | EN | [2002/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1192901 | Date: | 05.09.2007 | Langue: | EN | [2007/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.01.2002 | Classification | IPC: | A61B6/03, G21K1/10 | [2002/14] | CPC: |
A61B6/032 (EP,US);
A61B6/00 (KR);
A61B6/4035 (EP,US);
G21K1/10 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2003/01] |
Précédent [2002/14] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Positionsabhängige Röntgenfilterung | [2002/14] | Anglais: | Position dependent X-ray filtration | [2002/14] | Français: | Filtration de rayons X dépendante de la position | [2002/14] | Procédure d'examen | 04.10.2002 | Requête en examen déposée [2002/49] | 01.03.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 30.08.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.09.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.01.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.02.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.09.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.03.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.07.2007 | Taxe de délivrance payée | 23.07.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.06.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.09.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.09.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.10.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | GB | 05.12.2007 | FR | 02.05.2008 | [2009/03] |
Précédent [2008/44] | FR | 02.05.2008 | Citations: | Recherche | [Y]WO9716721 (ANALOGIC CORP [US]) [Y] 2,10* page 16, line 6 - line 13 *; | [XY]EP0981999 (GEN ELECTRIC [US]) [X] 1,3-9 * paragraphs [0010] - [0017] * [Y] 2,10 |