26.06.2009 |
Changement - mandataire |
publié le 29.07.2009 [2009/31] |
15.08.2008 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 17.09.2008 [2008/38] |
08.11.2007 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
07.09.2007 |
Délivrance (prévue) |
publié le 10.10.2007 [2007/41] |
06.09.2007 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
06.09.2007 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
11.04.2007 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
06.04.2007 |
Changement - inventeur |
publié le 09.05.2007 [2007/19] |
09.03.2007 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
09.11.2006 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
27.10.2006 |
Premier rapport d'examen |
|
26.10.2006 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
18.01.2006 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
26.11.2005 |
Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
10.11.2005 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
13.07.2005 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
04.05.2005 |
Annulation: paiement d'une taxe pour un Etat autorisant l'extension |
|
04.05.2005 |
Annulation: Etat autorisant l'extension retiré |
|
07.01.2005 |
Liste definitive des désignations |
publié le 23.02.2005 [2005/08] |
17.12.2004 |
Requête en examen présentée |
publié le 02.02.2005 [2005/05] |
10.11.2004 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
16.04.2004 |
Publication du rapport de recherche |
publié le 02.06.2004 [2004/23] |
28.11.2003 |
Changement - classification |
publié le 14.01.2004 [2004/03] |
11.11.2003 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
15.02.2002 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 03.04.2002 [2002/14] |