EP1193507 - Scanner IRM à faible bruit [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.08.2008 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.06.2009 | Changement - mandataire | publié le 29.07.2009 [2009/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | [N/P] |
Précédent [2002/14] | Pour tous les Etats désignés GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | Inventeur(s) | 01 /
Edelstein, William Alan 16 Oak Tree Lane Schenectady, New York 12309 / US | 02 /
Mallozzi, Richard Philip 623 Foxwood Drive Clifton Park, New York 12065 / US | 03 /
Hedeen, Robert Arvin 10 Iverness Lane Clifton Park, New York 12065 / US | 04 /
El-Hamamsy, Sayed-Amr 217 Mohawk Trails Niskayuna, New York 12309 / US | 05 /
Miller, Mark Lloyd 2120 Baker Avenue East Schnectady, New York 12309 / US | 06 /
Thompson, Paul Shadforth 62 Tinley Road Stephentown, New York 12168 / US | 07 /
Ackermann, Robert Adolph 4125 Consaul Road Schenectady, New York 12304 / US | 08 /
Amm, Bruce Campbell 7 Vineyard Circle Clifton Park, New York 12065 / US | 09 /
Fura, John Peter 4110 Jockey Street Ballston Lake, New York 12019 / US | 10 /
Radziun, Mike James 29040 Linda Lane Waterford, Wisconsin 53185 / US | 11 /
Dean, David Edward 288 Hickory Court Hartland, Wisconsin 53185 / US | 12 /
Mansell, Scott Thomas 603 Fox Knoll Drive Waterford, Wisconsin 53185 / US | 13 /
Purgil, Dewain Anthony W303 S1752 Brandbrook Road Waukesha, Wisconsin 53188 / US | 14 /
Vavrek, Robert Michael 3002 Kisdon Hill Drive Waukesha, Wisconsin 53188 / US | [2007/19] |
Précédent [2002/14] | 01 /
Edelstein, William Alan 16 Oak Tree Lane Schenectady, New York 12309 / US | ||
02 /
Mallozzi, Richard Philip 623 Foxwood Drive Clifton Park, New York 12065 / US | |||
03 /
Hedeen, Robert Arvin 10 Iverness Lane Clifton Park, New York 12065 / US | |||
04 /
El-Hamamsy 217 Mohawk Trails Niskayuna, New York 12309 / US | |||
05 /
Miller, Mark Lloyd 2120 Baker Avenue East Schnectady, New York 12309 / US | |||
06 /
Thompson, Paul Shadforth 62 Tinley Road Stephentown, New York 12168 / US | |||
07 /
Ackermann, Robert Adolph 4125 Consaul Road Schenectady, New York 12304 / US | |||
08 /
Amm, Bruce Campbell 7 Vineyard Circle Clifton Park, New York 12065 / US | |||
09 /
Fura, John Peter 4110 Jockey Street Ballston Lake, New York 12019 / US | |||
10 /
Radziun, Mike James 29040 Linda Lane Waterford, Wisconsin 53185 / US | |||
11 /
Dean, David Edward 288 Hickory Court Hartland, Wisconsin 53185 / US | |||
12 /
Mansell, Scott Thomas 603 Fox Knoll Drive Waterford, Wisconsin 53185 / US | |||
13 /
Purgil, Dewain Anthony W303 S1752 Brandbrook Road Waukesha, Wisconsin 53188 / US | |||
14 /
Vavrek, Robert Michael 3002 Kisdon Hill Drive Waukesha, Wisconsin 53188 / US | Mandataire(s) | Goode, Ian Roy London Patent Operation General Electric International, Inc. 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | [N/P] |
Précédent [2009/31] | Goode, Ian Roy London Patent Operation General Electric International, Inc. 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | ||
Précédent [2002/14] | Goode, Ian Roy GE LONDON PATENT OPERATION, Essex House, 12/13 Essex Street London WC2R 3AA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 01308414.0 | 02.10.2001 | [2002/14] | Numéro de priorité, date | US20000676945 | 02.10.2000 Format original publié: US 676945 | [2002/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1193507 | Date: | 03.04.2002 | Langue: | EN | [2002/14] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1193507 | Date: | 02.06.2004 | [2004/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1193507 | Date: | 10.10.2007 | Langue: | EN | [2007/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.04.2004 | Classification | IPC: | G01R33/38, G01R33/385 | [2004/03] | CPC: |
G01R33/3854 (EP,US);
A61B5/055 (KR)
|
Précédent IPC [2002/14] | G01R33/38 | Etats contractants désignés | DE, NL [2005/08] |
Précédent [2002/14] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Gerät der bildgebenden magnetischen Resonanz mit geringer Lärmemission | [2002/14] | Anglais: | Low noise MRI scanner | [2002/14] | Français: | Scanner IRM à faible bruit | [2002/14] | Procédure d'examen | 02.12.2004 | Requête en examen déposée [2005/05] | 18.07.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.01.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.10.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.03.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.04.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.08.2007 | Taxe de délivrance payée | 28.08.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 11.07.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.10.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.10.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.10.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0350640 (TOSHIBA KK [JP]) [A] 10* claims 1-5 *; | [XY]US5179338 (LASKARIS EVANGELOS T [US], et al) [X] 1 * column 2, line 5 - line 23 * * column 5, line 9 - line 25 * [Y] 2-6; | [Y]US5235283 (LEHNE DIETMAR [DE], et al) [Y] 3,6 * column 5, line 8 - line 63 *; | [Y]US5345177 (SATO TAICHI [JP], et al) [Y] 2 * column 3, line 23 - line 31 * * column 3, line 62 - column 4, line 5 *; | [Y]US5617026 (YOSHINO HITOSHI [JP], et al) [Y] 5 * column 1, line 39 - line 49 *; | [X]US5698980 (SELLERS MICHAEL [DE], et al) [X] 1 * column 3, line 5 - line 8 *; | [Y]EP0981057 (GEN ELECTRIC [US]) [Y] 2,5 * abstract * * paragraphs [0012] , [0017] , [0019] *; | [Y]DE19838390 (SIEMENS AG [DE]) [Y] 4 * column 2, line 11 - line 16 * * column 3, line 29 - column 4, line 1 *; | [X]US6107799 (SELLERS MICHAEL [GB], et al) [X] 1 * column 2, line 1 - line 64 * * column 5, line 48 - line 61 *; | [X] - KATSUNUMA A. ET AL, ""Silent MRI system" by interrupting the vibrational transmission through the air and solid structures", PROCEEDING OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE, EIGHTH SCIENTIFIC MEETING AND EXHIBITION, Denver, (20000401), XP002261812 [X] 1 * the whole document * |